Name im Heimatland: | Juan Manuel Álvarez Álvarez |
---|---|
Geb./Alter: | 12.04.1948 (76) |
Geburtsort: | Mexico City |
Nationalität: | Mexiko |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,99 Jahre |
Juan Manuel Álvarez
- Geb./Alter: 12.04.1948 (76)
- Geburtsort: Mexico City
- Staatsbürgerschaft: Mexiko
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,99 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
UAG Tecos
Karriereende :
01.07.1985
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saprissa Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 10/11 (30.06.2011) | 180 Tage | 22 | 13 | 4 | 5 | 26 | 1,59 : 1,05 | 1,95 | 22 / 1,95 | ||
Jaguares Interimstrainer | 09/10 (11.02.2010) | 09/10 (18.02.2010) | 09/10 (11.02.2010) / 09/10 (18.02.2010) | 7 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
UAG Tecos Co-Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (01.09.2008) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (01.09.2008) | 62 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Luís Trejo (7 Spiele) | ||||||||||||||
Necaxa Co-Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (08.04.2007) | 06/07 (01.01.2007) / 06/07 (08.04.2007) | 97 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Luís Trejo (22 Spiele) | ||||||||||||||
Tigres UANL Co-Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (01.10.2006) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (01.10.2006) | 92 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Luís Trejo (11 Spiele) | ||||||||||||||
CF Pachuca Co-Trainer | 04/05 (22.02.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 04/05 (22.02.2005) / 05/06 (30.06.2006) | 493 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Luís Trejo (61 Spiele), Rubén Ayala (1 Spiel) | ||||||||||||||
Jaguares Co-Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (14.02.2005) | 03/04 (01.07.2003) / 04/05 (14.02.2005) | 594 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Luís Trejo (62 Spiele) | ||||||||||||||
CD Cruz Azul Co-Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (31.12.2002) | 02/03 (01.07.2002) / 02/03 (31.12.2002) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Luís Trejo (25 Spiele) | ||||||||||||||
Tiburones Rojos Trainer | 97/98 (07.03.1998) | 97/98 (30.06.1998) | 97/98 (07.03.1998) / 97/98 (30.06.1998) | 115 Tage | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1,00 : 1,57 | 0,86 | 7 / 0,86 | ||
Toluca Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 97/98 (18.08.1997) | 96/97 (01.07.1996) / 97/98 (18.08.1997) | 413 Tage | 41 | 14 | 11 | 16 | 28 | 1,34 : 1,15 | 1,29 | 41 / 1,29 | ||
Atlético Celaya Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | 95/96 (01.07.1995) / 95/96 (30.06.1996) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Mexiko U17 Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 93/94 (30.06.1994) | 91/92 (01.07.1991) / 93/94 (30.06.1994) | 1095 Tage | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 1,50 : 2,17 | 1,00 | 6 / 1,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85/86 | 01.07.1985 | UAG Tecos | Karriereende | - | - | |||||
77/78 | 01.07.1977 | Unbekannt | UAG Tecos | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |