Name im Heimatland: | José Manuel Soares Oliveira |
---|---|
Geb./Alter: | 12.03.1978 (46) |
Geburtsort: | Amarante |
Nationalität: | Portugal |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,63 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
José Oliveira
- Geb./Alter: 12.03.1978 (46)
- Geburtsort: Amarante
- Staatsbürgerschaft: Portugal
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,63 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparecida Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2025 | 23/24 (01.07.2023) / vsl. 30.06.2025 | 450 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Vila Caiz Trainer | 21/22 (02.11.2021) | 22/23 (30.06.2023) | 21/22 (02.11.2021) / 22/23 (30.06.2023) | 605 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Cinfães Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (01.11.2021) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (01.11.2021) | 123 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1,67 : 2,33 | 2,00 | 3 / 2,00 | ||
Marco 09 Trainer | 16/17 (01.05.2017) | 20/21 (30.06.2021) | 16/17 (01.05.2017) / 20/21 (30.06.2021) | 1521 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Paços de F. U17 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
CD Celoricense Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Vila Caiz Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | 12/13 (01.07.2012) / 13/14 (30.06.2014) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |