Name im Heimatland: | John Joseph Sheridan |
---|---|
Geb./Alter: | 01.10.1964 (59) |
Geburtsort: | Stretford |
Nationalität: |
Irland England |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,92 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
John Sheridan
imago images
- Geb./Alter: 01.10.1964 (59)
- Geburtsort: Stretford
- Staatsbürgerschaft: Irland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,92 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Oldham Athletic
Karriereende :
01.07.2004
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldham Athletic Trainer | 21/22 (23.01.2022) | 22/23 (17.09.2022) | 21/22 (23.01.2022) / 22/23 (17.09.2022) | 237 Tage | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 1,13 : 1,57 | 1,03 | 30 / 1,03 | ||
Swindon Town Trainer | 20/21 (13.11.2020) | 20/21 (18.04.2021) | 20/21 (13.11.2020) / 20/21 (18.04.2021) | 156 Tage | 32 | 8 | 4 | 20 | 38 | 1,06 : 1,78 | 0,88 | 32 / 0,88 | ||
Wigan Athletic Trainer | 20/21 (12.09.2020) | 20/21 (12.11.2020) | 20/21 (12.09.2020) / 20/21 (12.11.2020) | 61 Tage | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 1,33 : 2,00 | 0,67 | 15 / 0,67 | ||
FC Waterford Trainer | 20/21 (08.07.2020) | 20/21 (11.09.2020) | 20/21 (08.07.2020) / 20/21 (11.09.2020) | 65 Tage | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1,38 : 1,00 | 1,38 | 8 / 1,38 | ||
FC Chesterfield Trainer | 18/19 (09.01.2019) | 19/20 (02.01.2020) | 18/19 (09.01.2019) / 19/20 (02.01.2020) | 358 Tage | 47 | 16 | 12 | 19 | 34 | 1,40 : 1,47 | 1,28 | 47 / 1,28 | ||
Carlisle United Trainer | 17/18 (06.06.2018) | 18/19 (04.01.2019) | 17/18 (06.06.2018) / 18/19 (04.01.2019) | 212 Tage | 32 | 15 | 3 | 14 | 23 | 1,66 : 1,50 | 1,50 | 32 / 1,50 | ||
Fleetwood Town Trainer | 17/18 (22.02.2018) | 17/18 (31.05.2018) | 17/18 (22.02.2018) / 17/18 (31.05.2018) | 98 Tage | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 1,15 : 1,00 | 1,62 | 13 / 1,62 | ||
Oldham Athletic Trainer | 16/17 (12.01.2017) | 17/18 (25.09.2017) | 16/17 (12.01.2017) / 17/18 (25.09.2017) | 256 Tage | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 1,06 : 1,42 | 1,15 | 33 / 1,15 | ||
Notts County Trainer | 15/16 (27.05.2016) | 16/17 (02.01.2017) | 15/16 (27.05.2016) / 16/17 (02.01.2017) | 220 Tage | 32 | 8 | 6 | 18 | 25 | 1,16 : 1,78 | 0,94 | 32 / 0,94 | ||
Oldham Athletic Trainer | 15/16 (13.01.2016) | 15/16 (26.05.2016) | 15/16 (13.01.2016) / 15/16 (26.05.2016) | 134 Tage | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 0,82 : 0,91 | 1,50 | 22 / 1,50 | ||
Newport County Trainer | 15/16 (05.10.2015) | 15/16 (12.01.2016) | 15/16 (05.10.2015) / 15/16 (12.01.2016) | 99 Tage | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 1,69 : 1,44 | 1,31 | 16 / 1,31 | ||
Plymouth Argyle Trainer | 12/13 (07.01.2013) | 14/15 (28.05.2015) | 12/13 (07.01.2013) / 14/15 (28.05.2015) | 871 Tage | 126 | 49 | 29 | 48 | 61 | 1,29 : 1,18 | 1,40 | 126 / 1,40 | ||
FC Chesterfield Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 12/13 (28.08.2012) | 09/10 (01.07.2009) / 12/13 (28.08.2012) | 1154 Tage | 160 | 64 | 36 | 60 | 73 | 1,57 : 1,51 | 1,43 | 160 / 1,43 | ||
Oldham Athletic Trainer | 05/06 (01.06.2006) | 08/09 (16.03.2009) | 05/06 (01.06.2006) / 08/09 (16.03.2009) | 1019 Tage | 149 | 59 | 41 | 49 | 73 | 1,40 : 1,24 | 1,46 | 149 / 1,46 | ||
Oldham Athletic Interimstrainer | 03/04 (22.12.2003) | 03/04 (10.03.2004) | 03/04 (22.12.2003) / 03/04 (10.03.2004) | 79 Tage | 12 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1,25 : 1,25 | 1,00 | 12 / 1,00 | ||
Oldham Athletic Co-Trainer | 01/02 (01.11.2001) | 01/02 (06.11.2001) | 01/02 (01.11.2001) / 01/02 (06.11.2001) | 5 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01.07.2004 | Oldham Athletic | Karriereende | - | - | |||||
98/99 | 21.10.1998 | Doncaster Rov. | Oldham Athletic | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 28.08.1998 | Vereinslos | Doncaster Rov. | - | - | |||||
97/98 | 31.05.1998 | Bolton | Vereinslos | - | - | |||||
96/97 | 19.12.1996 | Sheff. Wed. | Bolton | - | 225 Tsd. € | |||||
96/97 | 18.12.1996 | Bolton | Sheff. Wed. | - | Leih-Ende | |||||
96/97 | 12.11.1996 | Sheff. Wed. | Bolton | - | Leihe | |||||
95/96 | 09.03.1996 | Birmingham City | Sheff. Wed. | - | Leih-Ende | |||||
95/96 | 09.02.1996 | Sheff. Wed. | Birmingham City | - | Leihe | |||||
89/90 | 03.11.1989 | Nottm Forest | Sheff. Wed. | - | 625 Tsd. € | |||||
89/90 | 03.08.1989 | Leeds United | Nottm Forest | - | 813 Tsd. € | |||||
81/82 | 02.03.1982 | Manchester City | Leeds United | - | ablösefrei | |||||
81/82 | 01.08.1981 | Man City U18 | Manchester City | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 1,66 Mio. € |
Weitere Angaben
John Sheridan ist der Onkel von Sam Sheridan (Wythenshawe Town FC).
John Sheridan ist der Bruder von Darren Sheridan.
John Sheridan ist der Bruder von Darren Sheridan.