Geb./Alter: | 10.11.1957 (66) |
---|---|
Geburtsort: | Sedan |
Nationalität: | Frankreich |
Jean-Michel Vandamme
- Geb./Alter: 10.11.1957 (66)
- Geburtsort: Sedan
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOSC Lille Leiter der Nachwuchsabteilung | 93/94 (01.07.2008) | vsl. - | 93/94 (01.07.2008) / vsl. - | 5928 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RC Lens Co-Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 92/93 (30.06.1993) | 89/90 (01.07.1989) / 92/93 (30.06.1993) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Arnaud Dos Santos (96 Spiele), Patrice Bergues (25 Spiele), Marcel Husson (21 Spiele), Philippe Redon (14 Spiele) | ||||||||||||||
LOSC Lille Co-Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 88/89 (30.06.1989) | 84/85 (01.07.1984) / 88/89 (30.06.1989) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Georges Heylens (219 Spiele) |