Janus Blond
- Geb./Alter: 16.02.1977 (47)
- Staatsbürgerschaft: Dänemark
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,25 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
BK Skjold
Meiste Spiele für :
BK Skjold
Karriereende :
01.07.2012
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Holbaek B&I Sportdirektor | 22/23 (31.05.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Odense BK Konditionstrainer | 17/18 (01.07.2017) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Odense BK Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jakob Michelsen (106 Spiele), Andreas Alm (38 Spiele), Kent Nielsen (37 Spiele), Michael Hemmingsen (11 Spiele), Søren Krogh (2 Spiele) | ||||||
HB Köge U19 Trainer | 15/16 (31.03.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 22 | 1,82 | ||
HB Köge Konditionstrainer | 15/16 (01.01.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Vestsjaelland Co-Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Michael Hansen (27 Spiele), Michael Hemmingsen (13 Spiele) | ||||||
Sönderjyske Fitnesstrainer | 12/13 (01.07.2012) | 14/15 (31.12.2014) | - | 0,00 | ||
Fitnesstrainer unter: Lars Söndergaard (89 Spiele), Peter Enevoldsen (1 Spiel) | ||||||
BK Skjold Spielertrainer | 07/08 (01.07.2007) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | 01.07.2012 | BK Skjold | Karriereende | - | - | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Köge BK | BK Skjold | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Glostrup FK | Köge BK | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |