Jae-hong Park
- Geb./Alter: 10.11.1978 (45)
- Geburtsort: Bucheon, Gyeonggi
- Staatsbürgerschaft: Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,61 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Gyeongnam FC
Karriereende :
01.01.2014
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelantan DN Trainer | 23/24 (19.04.2024) | vsl. - | 10 | 0,30 | ||
Yangju Citizen Trainer | 23/24 (08.08.2023) | 23/24 (31.12.2023) | 9 | 0,11 | ||
Bucheon FC Res. Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | ||
Bucheon FC Co-Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 17/18 (31.12.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Seon-ho Song (69 Spiele), Gab-suk Jung (43 Spiele), Jin-han Choi (12 Spiele), Jong-mun Park (1 Spiel) | ||||||
Bucheon FC Scout | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | 01.01.2014 | Gyeongnam FC | Karriereende | 350 Tsd. € | - | |||||
12/13 | 01.01.2013 | Police Utd. | Gyeongnam FC | 350 Tsd. € | ? | |||||
11/12 | 01.01.2012 | Gyeongnam FC | Police Utd. | 250 Tsd. € | ? | |||||
10/11 | 12.01.2011 | JS Sainty | Gyeongnam FC | 250 Tsd. € | ? | |||||
09/10 | 01.01.2010 | Gyeongnam FC | JS Sainty | 250 Tsd. € | ? | |||||
07/08 | 01.01.2008 | U Cluj | Gyeongnam FC | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 20.02.2007 | Chunnam Dragons | U Cluj | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Jeonbuk Hyundai | Chunnam Dragons | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Gwangju Sangmu | Jeonbuk Hyundai | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Myongji Uni | Sangmu FC | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Jeongmyung HS | Myongji Uni | - | - | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Yokgok MS | Jeongmyung HS | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |