Geb./Alter: | 02.01.1948 (76) |
---|---|
Geburtsort: | Saint-Malo |
Nationalität: | Frankreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,74 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Jacky Duguépéroux
imago images
- Geb./Alter: 02.01.1948 (76)
- Geburtsort: Saint-Malo
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,74 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Vauban S.
Meiste Spiele für :
R. Straßburg
Karriereende :
01.07.1988
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Mutzig Interimstrainer | 22/23 (06.04.2023) | vsl. - | 22/23 (06.04.2023) / vsl. - | 534 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AS Erstein Trainer | 21/22 (27.12.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (27.12.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 185 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Unbekannt Trainer | 19/20 (12.05.2020) | 21/22 (26.12.2021) | 19/20 (12.05.2020) / 21/22 (26.12.2021) | 593 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
R. Straßburg Trainer | 13/14 (29.03.2014) | 16/17 (30.06.2016) | 13/14 (29.03.2014) / 16/17 (30.06.2016) | 824 Tage | 77 | 37 | 23 | 17 | 41 | 1,29 : 0,78 | 1,74 | 77 / 1,74 | ||
ES Sahel Leiter der Nachwuchsabteilung | 07/08 (01.09.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (01.09.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 303 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Esperance Trainer | 06/07 (06.10.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (06.10.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 267 Tage | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | 1,74 : 0,89 | 2,15 | 27 / 2,15 | ||
R. Straßburg Trainer | 04/05 (05.10.2004) | 05/06 (30.06.2006) | 04/05 (05.10.2004) / 05/06 (30.06.2006) | 633 Tage | 82 | 27 | 24 | 31 | 37 | 1,23 : 1,21 | 1,28 | 82 / 1,28 | ||
R. Straßburg Scout | 97/98 (01.01.1998) | 04/05 (03.10.2004) | 97/98 (01.01.1998) / 04/05 (03.10.2004) | 2467 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
R. Straßburg Trainer | 94/95 (28.03.1995) | 97/98 (31.12.1997) | 94/95 (28.03.1995) / 97/98 (31.12.1997) | 1009 Tage | 142 | 65 | 28 | 49 | 47 | 1,45 : 1,14 | 1,57 | 142 / 1,57 | ||
Straßburg U17 Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 94/95 (28.03.1995) | 92/93 (01.01.1993) / 94/95 (28.03.1995) | 816 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Vauban S. Trainer | 79/80 (01.07.1979) | 90/91 (01.11.1990) | 79/80 (01.07.1979) / 90/91 (01.11.1990) | 4141 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0,50 : 2,50 | 0,00 | 2 / 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88/89 | 01.07.1988 | Vauban S. | Karriereende | - | - | |||||
79/80 | 01.07.1979 | R. Straßburg | Vauban S. | - | ? | |||||
73/74 | 01.07.1973 | US Valenciennes | R. Straßburg | - | ? | |||||
65/66 | 01.07.1965 | Chantilly U19 | US Valenciennes | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |