Name im Heimatland: | Ивайло Велинов |
---|---|
Geb./Alter: | 02.08.1986 (38) |
Geburtsort: | Sofia |
Nationalität: | Bulgarien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,50 Jahre |
Trainerlizenz: | DFB-Elite-Jugend-Lizenz |
Ivaylo Velinov
- Geb./Alter: 02.08.1986 (38)
- Geburtsort: Sofia
- Staatsbürgerschaft: Bulgarien
- Trainerlizenz : DFB-Elite-Jugend-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,50 Jahre
Ist Spieler:
Rechter Verteidiger
Verein:
SC Brühl II
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Brühl Spielertrainer | 21/22 (23.03.2022) | 21/22 (07.05.2022) | 21/22 (23.03.2022) / 21/22 (07.05.2022) | 45 Tage | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0,50 : 4,25 | 0,00 | 4 / 0,00 | ||
SC Brühl Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (22.03.2022) | 19/20 (01.07.2019) / 21/22 (22.03.2022) | 995 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Leonard Barth (18 Spiele), Tim Sahlmann (8 Spiele), Frederik Flatten (1 Spiel) | ||||||||||||||
SC Brühl Jgd. Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SC Brühl U17 Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SC Brühl U19 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (30.06.2018) | 15/16 (01.07.2015) / 17/18 (30.06.2018) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SC Brühl Co-Trainer | 14/15 (20.08.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (20.08.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 314 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Markus Sabel (29 Spiele) | ||||||||||||||
SC Brühl U17 Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 01.07.2022 | SC Brühl | SC Brühl II | - | - | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Türkiyemspor | SC Brühl | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Rilski Sportist | Türkiyemspor | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 07.08.2009 | Belasitsa | Rilski Sportist | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Slavia Sofia | Belasitsa | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |