Isidro Sánchez
www.cdchivasusa.com
- Geb./Alter: 05.06.1987 (37)
- Geburtsort: Puebla de Zaragoza
- Staatsbürgerschaft: Kanada
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,70 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Puebla FC II
Meiste Spiele für :
Puebla FC
Karriereende :
01.01.2011
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas Trainer | 22/23 (25.01.2023) | 23/24 (28.01.2024) | 36 | 0,61 | ||
Las Vegas Trainer | 17/18 (14.03.2018) | 18/19 (14.10.2018) | 36 | 0,94 | ||
Las Vegas Co-Trainer | 17/18 (13.11.2017) | 17/18 (13.03.2018) | - | 0,00 | ||
Venados FC Co-Trainer | 16/17 (10.08.2016) | 16/17 (28.01.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: José Luis Sánchez (20 Spiele), Gian Carlo Salazar (2 Spiele) | ||||||
Lobos BUAP Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Miguel Fuentes (15 Spiele), Rafael Puente (5 Spiele), Hiram Bandala (2 Spiele) | ||||||
Coras de Tepic Leiter der Scouting-Abteilung | 15/16 (01.01.2016) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Cuautitlán Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.01.2011 | Puebla FC II | Karriereende | 300 Tsd. € | - | |||||
06/07 | 01.01.2007 | Puebla FC U20 | Puebla FC II | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |