İhsan Karabulut
Karaköprü
- Geb./Alter: 01.01.1964 (60)
- Geburtsort: Sanliurfa
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,92 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Bingölspor
Karriereende :
01.07.1999
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karaköprü Bld. Trainer | 19/20 (29.01.2020) | 19/20 (03.08.2020) | 8 | 1,63 | ||
Sanliurfaspor Trainer | 19/20 (13.09.2019) | 19/20 (17.09.2019) | 1 | 0,00 | ||
Sanliurfa Jgd Trainer | 18/19 (05.09.2018) | 19/20 (13.09.2019) | - | 0,00 | ||
Sanliurfa U21 Trainer | 16/17 (19.08.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Sanliurfa Bld Trainer | 08/09 (15.10.2008) | 09/10 (25.03.2010) | - | 0,00 | ||
Sanliurfa Bld Nachwuchskoordinator | 08/09 (15.09.2008) | 08/09 (15.10.2008) | - | 0,00 | ||
Sanliurfa Bld Nachwuchskoordinator | 03/04 (02.10.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | ||
Sanliurfa Bld Trainer | 00/01 (29.03.2001) | 02/03 (28.11.2002) | - | 0,00 | ||
Sanliurfa Bld Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (14.12.2000) | - | 0,00 | ||
Bingölspor Trainer | 98/99 (28.01.1999) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | 01.07.1999 | Unbekannt | Karriereende | - | - | |||||
98/99 | 08.09.1998 | Bingölspor | Unbekannt | - | ? | |||||
94/95 | 08.07.1994 | Sanliurfaspor | Bingölspor | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Kahramanmaras | Sanliurfaspor | - | ? | |||||
90/91 | 31.07.1990 | Sanliurfaspor | Kahramanmaras | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | Sanliurfa Jgd | Urfaspor | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |