Geb./Alter: | 23.11.1963 (60) |
---|---|
Geburtsort: | Ordu |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,68 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Hasan Erkin Şimşir
tff.org
- Geb./Alter: 23.11.1963 (60)
- Geburtsort: Ordu
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,68 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Osmancik Bld
Karriereende :
01.07.1997
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Afyonspor Trainer | 23/24 (16.02.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 12 | 1,08 | ||
Hacettepe 1945 Trainer | 22/23 (15.03.2023) | 22/23 (27.03.2023) | 2 | 0,00 | ||
52 Orduspor FK Trainer | 21/22 (02.03.2022) | 22/23 (05.10.2022) | 18 | 1,61 | ||
Inegölspor Trainer | 20/21 (17.03.2021) | 21/22 (24.10.2021) | 19 | 1,32 | ||
Usak Spor Trainer | 19/20 (16.12.2019) | 20/21 (16.02.2021) | 34 | 1,76 | ||
Van BBSK Trainer | 18/19 (24.12.2018) | 19/20 (04.11.2019) | 33 | 1,97 | ||
TM Kirikkalespor Trainer | 17/18 (02.02.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Afyonspor Trainer | 16/17 (08.11.2016) | 17/18 (16.01.2018) | 43 | 2,19 | ||
TM Kirikkalespor Trainer | 15/16 (31.08.2015) | 16/17 (28.09.2016) | 5 | 1,00 | ||
Hacettepe Trainer | 14/15 (22.08.2014) | 14/15 (04.11.2014) | 12 | 1,08 | ||
G.Birligi U21 Trainer | 13/14 (21.08.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
G.Birligi Jgd Trainer | 12/13 (05.09.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Ankaraspor U21 Trainer | 09/10 (25.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Ankaraspor Jgd Nachwuchskoordinator | 05/06 (03.08.2005) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Kahramanmaras Trainer | 03/04 (21.01.2004) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | ||
Kirikkalespor Co-Trainer | 02/03 (09.10.2002) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | ||
Genclerbirligi Co-Trainer | 99/00 (04.01.2000) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Samet Aybaba (52 Spiele), Hasan Gül (7 Spiele) | ||||||
Siirt Köy Hiz. Co-Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (26.08.1999) | - | 0,00 | ||
Y. Sincanspor Co-Trainer | 95/96 (02.01.1996) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | ||
Aksarayspor Co-Trainer | 95/96 (15.07.1995) | 95/96 (25.12.1995) | - | 0,00 | ||
Y. Sincanspor Co-Trainer | 94/95 (01.08.1994) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mehmet Kaya (1 Spiel) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01.07.1997 | Osmancik Bld | Karriereende | - | - | |||||
95/96 | 16.01.1996 | Vereinslos | Osmancik Bld | - | - | |||||
93/94 | 15.10.1993 | Siirt Köy Hiz. | Vereinslos | - | - | |||||
93/94 | 20.07.1993 | Vereinslos | Siirt Köy Hiz. | - | - | |||||
92/93 | 09.03.1993 | Diyarbakirspor | Vereinslos | - | - | |||||
92/93 | 17.07.1992 | Giresunspor | Diyarbakirspor | - | ? | |||||
91/92 | 30.06.1992 | Diyarbakirspor | Giresunspor | - | Leih-Ende | |||||
91/92 | 30.12.1991 | Giresunspor | Diyarbakirspor | - | Leihe | |||||
90/91 | 31.07.1990 | Unbekannt | Giresunspor | - | ? | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Etibank SAS | Unbekannt | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Genclerbirligi | Etibank SAS | - | ? | |||||
84/85 | 01.07.1984 | Petrolofisi | Genclerbirligi | - | ? | |||||
82/83 | 01.07.1982 | Unbekannt | Petrolofisi | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |