Geb./Alter: | 12.07.1935 |
---|---|
Geburtsort: | Dortmund-Husen |
Todestag: | 05.01.2020 (84) |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,31 Jahre |
Hans Tilkowski
05.01.2020 (84)
imago images
- Geb./Alter: 12.07.1935
- Geburtsort: Dortmund-Husen
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Todestag: 05.01.2020 (84)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,31 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
E. Frankfurt
Meiste Spiele für :
Westfalia Herne
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Athen Trainer | 81/82 (01.07.1981) | 81/82 (27.01.1982) | 81/82 (01.07.1981) / 81/82 (27.01.1982) | 210 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Saarbrücken Trainer | 77/78 (20.02.1978) | 77/78 (30.06.1978) | 77/78 (20.02.1978) / 77/78 (30.06.1978) | 130 Tage | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1,43 : 1,86 | 0,79 | 14 / 0,79 | ||
Werder Bremen Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 77/78 (19.12.1977) | 76/77 (01.07.1976) / 77/78 (19.12.1977) | 536 Tage | 61 | 26 | 10 | 25 | 24 | 1,64 : 1,59 | 1,44 | 61 / 1,44 | ||
1.FC Nürnberg Trainer | 73/74 (01.07.1973) | 75/76 (30.06.1976) | 73/74 (01.07.1973) / 75/76 (30.06.1976) | 1095 Tage | 93 | 49 | 16 | 28 | 39 | 1,94 : 1,32 | 1,75 | 93 / 1,75 | ||
1860 München Trainer | 70/71 (01.07.1970) | 72/73 (31.08.1972) | 70/71 (01.07.1970) / 72/73 (31.08.1972) | 792 Tage | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2,00 : 3,00 | 1,00 | 7 / 1,00 | ||
Werder Bremen Trainer | 69/70 (17.03.1970) | 69/70 (30.06.1970) | 69/70 (17.03.1970) / 69/70 (30.06.1970) | 105 Tage | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 1,45 : 1,27 | 1,64 | 11 / 1,64 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69/70 | 01.03.1970 | E. Frankfurt | Karriereende | - | - | |||||
67/68 | 01.07.1967 | Bor. Dortmund | E. Frankfurt | - | 65 Tsd. € | |||||
62/63 | 01.07.1962 | Westfalia Herne | Bor. Dortmund | - | ? | |||||
55/56 | 01.07.1955 | SuS Kaiserau | Westfalia Herne | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 65 Tsd. € |