Geb./Alter: | 09.04.1958 (66) |
---|---|
Geburtsort: | Saintes |
Nationalität: | Frankreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,90 Jahre |
Gilles Brisson
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Montauban FC
Amtsende: 30.06.2002
- Geb./Alter: 09.04.1958 (66)
- Geburtsort: Saintes
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,90 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Perpignan
Meiste Spiele für :
FC Toulouse
Karriereende :
01.07.1991
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montauban FC Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (01.01.2002) / 01/02 (30.06.2002) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rochefort Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 00/01 (30.06.2001) | 98/99 (01.07.1998) / 00/01 (30.06.2001) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ES Saintes Football Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (30.06.1998) | 97/98 (01.07.1997) / 97/98 (30.06.1998) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Figeac QF Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 96/97 (30.06.1997) | 94/95 (01.07.1994) / 96/97 (30.06.1997) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
US La Charité Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 93/94 (30.06.1994) | 92/93 (01.07.1992) / 93/94 (30.06.1994) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01.07.1991 | Perpignan | Karriereende | - | - | |||||
89/90 | 01.07.1989 | USL Dunkerque | Perpignan | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | FC Sochaux | USL Dunkerque | - | ? | |||||
86/87 | 01.07.1986 | FC Toulouse | FC Sochaux | - | ? | |||||
81/82 | 30.06.1982 | Paris FC | FC Toulouse | - | Leih-Ende | |||||
81/82 | 01.07.1981 | FC Toulouse | Paris FC | - | Leihe | |||||
78/79 | 01.07.1978 | Paris SG | US Toulouse | - | ? | |||||
77/78 | 01.07.1977 | Paris SG U19 | Paris SG | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |