Geb./Alter: | 14.05.1988 (36) |
---|---|
Geburtsort: | Jakarta |
Nationalität: | Indonesien |
Gilang Ginarsa
- Geb./Alter: 14.05.1988 (36)
- Geburtsort: Jakarta
- Staatsbürgerschaft: Indonesien
War Spieler:
Letzter Verein :
Persikabo 1973
Meiste Spiele für :
Persikabo 1973
Karriereende :
01.07.2023
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persikabo 1973 Manager | 23/24 (01.01.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (01.01.2024) / 23/24 (30.06.2024) | 181 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Persikabo 1973 Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | 23/24 (01.07.2023) / vsl. - | 449 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Aji Santoso (20 Spiele), Djadjang Nurdjaman (8 Spiele), Aidil Sharin (4 Spiele), Oleg Kuzmianok (2 Spiele), Asep Ardiansyah (1 Spiel), Salvador Rodríguez (1 Spiel) | ||||||||||||||
Persikabo 1973 Übersetzer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (31.12.2023) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (31.12.2023) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 01.07.2023 | Persikabo 1973 | Karriereende | - | - | |||||
21/22 | 27.05.2021 | Semen Padang | Persikabo 1973 | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
19/20 | 12.02.2020 | Mitra Kukar | Semen Padang | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
18/19 | 23.02.2019 | PSIS | Mitra Kukar | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
17/18 | 15.01.2018 | Sriwijaya FC | PSIS | 75 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 01.01.2017 | Madura United | Sriwijaya FC | - | ? | |||||
15/16 | 01.02.2016 | Arema FC | Pelita Jaya | - | ? | |||||
12/13 | 01.01.2013 | Pelita Bandung R | Arema FC | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Pelita Jaya Jgd | Pelita Jaya | - | - | |||||
08/09 | 01.07.2008 | PPSM Magelang | Pelita Jabar Jgd | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |