Gennadiy Shershnev
04.04.1992 (48)
rotor-volgograd.ru
- Geb./Alter: 19.09.1943
- Geburtsort: Osinovik
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Todestag: 04.04.1992 (48)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,82 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Traktor
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z. Gorodishche Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 91/92 (31.12.1991) | - | 0,00 | ||
Torpedo Volzhsky Trainer | 83/84 (01.01.1984) | 86/87 (31.08.1986) | - | 0,00 | ||
Stal Cheboksary Trainer | 82/83 (01.01.1983) | 82/83 (30.06.1983) | - | 0,00 | ||
Rotor Volgograd Trainer | 78/79 (16.05.1979) | 81/82 (30.06.1982) | 10 | 0,80 | ||
Rotor Volgograd Co-Trainer | 75/76 (01.01.1976) | 78/79 (15.05.1979) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74/75 | 01.01.1975 | Barrikady | Karriereende | - | - | |||||
66/67 | 01.08.1966 | Spartak Moskau | Traktor | - | ablösefrei | |||||
65/66 | 01.01.1966 | Zvezda Serpukho | Spartak Moskau | - | ablösefrei | |||||
62/63 | 01.01.1963 | Traktor | Zvezda Serpukho | - | ? | |||||
59/60 | 01.01.1960 | Akademia Rotor | Traktor | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |