Gaspare Cacciola
- Geb./Alter: 16.10.1974 (49)
- Geburtsort: Messina
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,70 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Giarre
Karriereende :
01.07.2007
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Siracusa Trainer | 22/23 (24.10.2022) | 23/24 (30.03.2024) | 30 | 2,30 | ||
Giarre Trainer | 21/22 (24.11.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 24 | 1,38 | ||
Giarre Trainer | 20/21 (14.07.2020) | 21/22 (07.10.2021) | 6 | 0,50 | ||
Biancavilla Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (18.01.2018) | - | 0,00 | ||
USD Noto Calcio Trainer | 15/16 (24.07.2015) | 15/16 (22.02.2016) | 27 | 1,15 | ||
Palazzolo Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (15.11.2012) | 11 | 0,73 | ||
Nissa FC Trainer | 11/12 (02.12.2011) | 11/12 (15.01.2012) | 6 | 0,50 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01.07.2007 | Giarre | Karriereende | - | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Trapani Calcio | Giarre | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Adrano Calcio | Trapani Calcio | - | ? | |||||
05/06 | 01.11.2005 | San Paolo Bari | Adrano Calcio | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Modica Calcio | San Paolo Bari | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Comprensorio | Modica Calcio | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Catanzaro | Paternò | - | ? | |||||
99/00 | 01.11.1999 | Teramo | Catanzaro | - | ? | |||||
98/99 | 01.11.1998 | SPAL | Teramo | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Matera | SPAL | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Andria | Matera | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Atletico Catania | Andria | - | ? | |||||
94/95 | 01.11.1994 | Andria | Atletico Catania | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Catania Calcio | Andria | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | SSC Neapel U19 | Catania Calcio | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Catania Calcio | SSC Neapel U19 | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |