Frank Helmerding
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,01 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Wolfsburg Trainer | 22/23 (01.07.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
RW Wolfsburg Trainer | 20/21 (23.07.2020) | 20/21 (16.09.2020) | - | 0,00 | ||
Kästorf/W./B. Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
FC Wolfsburg II Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
TSV Wolfsburg Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (25.09.2016) | - | 0,00 | ||
FC Wolfsb. III Trainer | 12/13 (01.07.2012) | vsl. - | - | 0,00 | ||
FC Wolfsburg II Trainer | 11/12 | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Atl. Wolfsburg Trainer | 09/10 | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Hehlingen II Trainer | 06/07 (01.07.2006) | vsl. - | - | 0,00 | ||
1.FC Wolfsburg Trainer | 15/16 (30.11.2015) | - | 0,00 | |||
Reisling./N. II Trainer | 05/06 | - | 0,00 |