FK Zalgiris Vilnius
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 15 65,2 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: LFF stadionas 5.067 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FK Zalgiris Vilnius - Saison 1983
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
# | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.08.1955 (26) | 1,88m | 01.09.1982 | - | |||||||
- |
| 18.11.1963 (18) | 1,80m | 01.01.1994 | - | |||||||
- |
| 23.02.1958 (23) | 1,78m | 01.01.1978 | - | |||||||
- |
| 10.04.1959 (22) | k. A.m | k. A. | 01.01.1983 | - | ||||||
- |
| 08.06.1956 (25) | 1,77m | 01.01.1977 | - | |||||||
- |
| 02.08.1950 (31) | k. A.m | k. A. | 01.01.1968 | - | ||||||
- |
| 03.07.1957 (24) | 1,86m | 01.06.1980 | - | |||||||
- |
| 28.04.1964 (17) | k. A.m | k. A. | 01.07.1982 | - | ||||||
- |
| 06.11.1960 (21) | 1,81m | 01.01.1978 | - | |||||||
- |
| 17.01.1958 (23) | k. A.m | k. A. | 01.01.1980 | - | ||||||
- |
| 18.10.1963 (18) | k. A.m | k. A. | 01.07.1998 | - | ||||||
- |
| 11.02.1961 (20) | 1,78m | 01.01.1980 | - | |||||||
- |
| 17.09.1957 (24) | 1,77m | 01.01.1981 | - | |||||||
- |
| 09.08.1964 (17) | k. A.m | k. A. | 01.01.1982 | - | ||||||
- |
| 29.09.1964 (17) | 1,82m | 01.07.1990 | - | |||||||
- |
| 28.05.1958 (23) | 1,79m | 01.07.1976 | - | |||||||
- |
| 02.01.1957 (24) | k. A.m | k. A. | 01.01.1979 | - | ||||||
- |
| 28.01.1965 (16) | k. A.m | k. A. | 01.01.1982 | - | ||||||
- |
| 29.12.1958 (23) | k. A.m | k. A. | 01.01.1978 | - | ||||||
- |
| 07.05.1962 (19) | k. A.m | k. A. | 01.07.1980 | - | ||||||
- |
| 06.08.1962 (19) | k. A.m | k. A. | 01.09.1984 | - | ||||||
- |
| 21.12.1960 (21) | k. A.m | k. A. | 01.01.1979 | - | ||||||
- |
| 27.03.1964 (17) | 1,87m | 01.01.1982 | - | |||||||
- |
| 06.07.1959 (22) | 1,79m | 01.01.1983 | - | |||||||
- |
| 02.04.1958 (23) | - | 01.01.1982 | - | |||||||
- |
| 09.10.1961 (20) | 1,77m | 01.01.1983 | - |