Name im Heimatland: | Luis Felipe de la Riva |
---|---|
Geb./Alter: | 28.10.1973 (50) |
Geburtsort: | Montevideo |
Nationalität: |
Uruguay Argentinien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,79 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Felipe de la Riva
fotobaires.com
- Geb./Alter: 28.10.1973 (50)
- Geburtsort: Montevideo
- Staatsbürgerschaft: Uruguay
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,79 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Merlo Trainer | 23/24 (16.12.2023) | vsl. - | 23/24 (16.12.2023) / vsl. - | 280 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Flandria Trainer | 22/23 (28.07.2022) | 22/23 (02.07.2023) | 22/23 (28.07.2022) / 22/23 (02.07.2023) | 339 Tage | 32 | 7 | 9 | 16 | 44 | 0,75 : 1,44 | 0,94 | 32 / 0,94 | ||
Def. Belgrano Trainer | 21/22 (14.07.2021) | 21/22 (18.11.2021) | 21/22 (14.07.2021) / 21/22 (18.11.2021) | 127 Tage | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 0,67 : 0,94 | 1,17 | 18 / 1,17 | ||
Villa Dálmine Trainer | 19/20 (09.03.2020) | 20/21 (19.04.2021) | 19/20 (09.03.2020) / 20/21 (19.04.2021) | 406 Tage | 14 | 1 | 8 | 5 | 35 | 0,57 : 1,07 | 0,79 | 14 / 0,79 | ||
Mitre (SdE) Trainer | 19/20 (19.11.2019) | 19/20 (08.03.2020) | 19/20 (19.11.2019) / 19/20 (08.03.2020) | 110 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0,00 : 1,33 | 0,00 | 3 / 0,00 | ||
Agropecuario Trainer | 18/19 (26.10.2018) | 19/20 (18.11.2019) | 18/19 (26.10.2018) / 19/20 (18.11.2019) | 388 Tage | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 0,83 : 0,93 | 1,17 | 30 / 1,17 | ||
Villa Dálmine Trainer | 16/17 (22.04.2017) | 18/19 (22.10.2018) | 16/17 (22.04.2017) / 18/19 (22.10.2018) | 548 Tage | 46 | 16 | 13 | 17 | 50 | 1,17 : 1,15 | 1,33 | 46 / 1,33 | ||
Almagro Trainer | 15/16 (16.06.2016) | 16/17 (14.04.2017) | 15/16 (16.06.2016) / 16/17 (14.04.2017) | 302 Tage | 24 | 9 | 10 | 5 | 27 | 1,04 : 0,83 | 1,54 | 24 / 1,54 | ||
Los Andes Trainer | 15/16 (03.12.2015) | 15/16 (29.05.2016) | 15/16 (03.12.2015) / 15/16 (29.05.2016) | 178 Tage | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 0,83 : 0,67 | 1,58 | 12 / 1,58 | ||
Douglas Haig Trainer | 14/15 (25.06.2015) | 15/16 (25.11.2015) | 14/15 (25.06.2015) / 15/16 (25.11.2015) | 153 Tage | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1,00 : 1,00 | 1,70 | 10 / 1,70 | ||
Flandria Trainer | 14/15 (15.12.2014) | 14/15 (24.06.2015) | 14/15 (15.12.2014) / 14/15 (24.06.2015) | 191 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 4,50 : 4,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | ||
Almirante Brown Trainer | 13/14 (28.03.2014) | 13/14 (10.06.2014) | 13/14 (28.03.2014) / 13/14 (10.06.2014) | 74 Tage | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 0,75 : 0,83 | 1,17 | 12 / 1,17 | ||
Los Andes Trainer | 12/13 (01.12.2012) | 13/14 (31.12.2013) | 12/13 (01.12.2012) / 13/14 (31.12.2013) | 395 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Tristan Suarez Trainer | 11/12 (01.06.2012) | 12/13 (30.11.2012) | 11/12 (01.06.2012) / 12/13 (30.11.2012) | 182 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Chacarita Jrs. Trainer | 11/12 (17.11.2011) | 11/12 (20.02.2012) | 11/12 (17.11.2011) / 11/12 (20.02.2012) | 95 Tage | 8 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0,63 : 1,13 | 0,88 | 8 / 0,88 | ||
Deportivo Merlo Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 11/12 (30.09.2011) | 09/10 (01.01.2010) / 11/12 (30.09.2011) | 637 Tage | 54 | 17 | 15 | 22 | 51 | 0,81 : 1,11 | 1,22 | 54 / 1,22 | ||
Acassuso Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (01.12.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 07/08 (01.12.2007) | 518 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |