Mitarbeiterhistorie FC Helsingör
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 01.01.2014 | 24.08.2018 | 1696 Tage | 118 | 1,31 |
| | 03.04.2010 | 22.11.2013 | 1329 Tage | 6 | 0,67 |
| | 02.07.2019 | 13.01.2023 | 1291 Tage | 112 | 1,80 |
| | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 0 | - |
| | 01.07.2009 | 26.03.2010 | 268 Tage | 2 | 1,50 |
| | 23.10.2023 | 30.06.2024 | 251 Tage | 20 | 0,40 |
| | 11.03.2023 | 22.10.2023 | 225 Tage | 28 | 1,00 |
| | 10.09.2018 | 22.04.2019 | 224 Tage | 19 | 0,95 |
| | 01.07.2024 | | 85 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.2024 | 13.09.2024 | 74 Tage | 8 | 1,63 |
|
| 22.04.2019 | 30.06.2019 | 69 Tage | 6 | 0,67 |
| | 14.02.2023 | 10.03.2023 | 24 Tage | 3 | 1,00 |
| | 24.08.2018 | 10.09.2018 | 17 Tage | 4 | 1,00 |
| | 13.09.2024 | | 11 Tage | 1 | 3,00 |
2014-01-012010-04-032019-07-022005-07-012009-07-012023-10-232023-03-112018-09-102024-07-012024-07-012019-04-222023-02-142018-08-242024-09-13