Mitarbeiterhistorie FC Helsingör
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| | 13.09.2024 | | 10 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 |
| | 01.07.2024 | 13.09.2024 | 02 Monate 13 Tage | 8 | 4 | 1 | 3 | 1,63 |
| | 23.10.2023 | 30.06.2024 | 08 Monate 07 Tage | 20 | - | 8 | 12 | 0,40 |
| | 11.03.2023 | 22.10.2023 | 07 Monate 11 Tage | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,00 |
| | 14.02.2023 | 10.03.2023 | 24 Tage | 3 | 1 | - | 2 | 1,00 |
| | 02.07.2019 | 13.01.2023 | 03 Jahre 06 Monate 11 Tage | 112 | 62 | 16 | 34 | 1,80 |
|
| 22.04.2019 | 30.06.2019 | 02 Monate 08 Tage | 6 | - | 4 | 2 | 0,67 |
| | 10.09.2018 | 22.04.2019 | 07 Monate 12 Tage | 19 | 4 | 6 | 9 | 0,95 |
| | 24.08.2018 | 10.09.2018 | 17 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| | 01.01.2014 | 24.08.2018 | 04 Jahre 07 Monate 23 Tage | 118 | 43 | 25 | 50 | 1,31 |
| | 03.04.2010 | 22.11.2013 | 03 Jahre 07 Monate 19 Tage | 6 | 1 | 1 | 4 | 0,67 |
| | 01.07.2009 | 26.03.2010 | 08 Monate 23 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
| | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
2024-09-132024-07-012023-10-232023-03-112023-02-142019-07-022019-04-222018-09-102018-08-242014-01-012010-04-032009-07-012005-07-01