Dumitru Moldovan
- Staatsbürgerschaft: Rumänien
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava Präsident | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (10.01.2019) | - | 0,00 | ||
Foresta Suceava Sportdirektor | 17/18 (01.09.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Rapid Suceava Präsident | 17/18 (31.08.2017) | - | 0,00 |