Djaffar Harouni
07.05.2008
- Staatsbürgerschaft: Algerien
- Todestag: 07.05.2008
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,22 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
JS Kabylie Trainer | 93/94 (12.04.1994) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | ||
JS Kawkabi Co-Trainer | 76/77 (01.01.1977) | 76/77 (30.06.1977) | - | 0,00 |