Name im Heimatland: | Димитър Николов Якимов |
---|---|
Geb./Alter: | 12.08.1941 (83) |
Geburtsort: | Shlegovo |
Nationalität: | Bulgarien |
Dimitar Yakimov
Karriereende
Letzter Posten:
Vorstandsmitglied
ZSKA Sofia
Amtsende: 15.09.2016
www.fccska.com
- Geb./Alter: 12.08.1941 (83)
- Geburtsort: Shlegovo
- Staatsbürgerschaft: Bulgarien
War Spieler:
Letzter Verein :
CDNA
Meiste Spiele für :
ZSKA Sofia
Karriereende :
01.07.1974
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSKA Sofia Vorstandsmitglied | 13/14 (16.07.2013) | 16/17 (15.09.2016) | - | 0,00 | ||
ZSKA Sofia Co-Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 78/79 (08.04.1979) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Nikola Kovachev (4 Spiele) | ||||||
Karriereende Vorstandsmitglied | vsl. - | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74/75 | 01.07.1974 | ZSKA Sofia | Karriereende | - | - | |||||
60/61 | 01.07.1960 | Septemvri Sofia | CDNA | - | ablösefrei | |||||
57/58 | 01.01.1958 | Septemvri U19 | Septemvri Sofia | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |