Diego Martínez
fotobaires.com
- Geb./Alter: 16.11.1978 (45)
- Geburtsort: Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,97 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Estudiantes
Meiste Spiele für :
Pierikos
Karriereende :
01.07.2015
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors Trainer | 23/24 (01.01.2024) | vsl. 31.12.2025 | 44 | 1,73 | ||
Huracán Trainer | 22/23 (03.07.2023) | 23/24 (31.12.2023) | 23 | 1,65 | ||
Tigre Trainer | 20/21 (11.01.2021) | 22/23 (14.06.2023) | 111 | 1,59 | ||
Godoy Cruz Trainer | 20/21 (10.08.2020) | 20/21 (28.12.2020) | 9 | 0,22 | ||
Estudiantes Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (09.08.2020) | 27 | 1,78 | ||
Midland Trainer | 17/18 (20.02.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Comunicaciones Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 17/18 (19.02.2018) | - | 0,00 | ||
Cañuelas Trainer | 16/17 (29.06.2016) | 17/18 (31.12.2017) | 1 | 0,00 | ||
Ituzaingó Trainer | 15/16 (01.11.2015) | 15/16 (16.06.2016) | - | 0,00 | ||
Boca Juniors Jugendtrainer | 14/15 (01.02.2015) | 15/16 (31.10.2015) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 01.07.2015 | Estudiantes | Karriereende | - | - | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Diagoras | Estudiantes | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Pierikos | Diagoras | 350 Tsd. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | CA All Boys | Pierikos | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | CA Temperley | CA All Boys | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | CA All Boys | CA Temperley | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Gimnasia (CdU) | CA All Boys | - | ? | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Aurora | Gimnasia (CdU) | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | CD Morón | Aurora | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Ituzaingó | CD Morón | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |