Name im Heimatland: | Daniel Arthur Quimby Cruz |
---|---|
Geb./Alter: | 03.01.1990 (34) |
Geburtsort: | Petersburg, Virginia |
Nationalität: | Vereinigte Staaten |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,71 Jahre |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Danny Cruz
Louisville City FC
- Geb./Alter: 03.01.1990 (34)
- Geburtsort: Petersburg, Virginia
- Staatsbürgerschaft: Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,71 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Real Monarchs
Karriereende :
08.02.2018
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Louisville City Trainer | 21/22 (11.10.2021) | vsl. 30.11.2025 | 117 | 1,91 | ||
Louisville City Interimstrainer | 20/21 (27.04.2021) | 21/22 (10.10.2021) | 27 | 1,93 | ||
Louisville City Technischer Direktor | 19/20 (20.01.2020) | vsl. 30.11.2025 | - | 0,00 | ||
Louisville City Co-Trainer | 18/19 (27.09.2018) | 19/20 (19.01.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: John Hackworth (49 Spiele) | ||||||
Real Monarchs Co-Trainer | 17/18 (09.02.2018) | 18/19 (26.09.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mark Briggs (24 Spiele), Jámison Olave (7 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 08.02.2018 | Real Monarchs | Karriereende | - | - | |||||
17/18 | 11.08.2017 | SF Deltas | Real Monarchs | 275 Tsd. € | ? | |||||
16/17 | 14.02.2017 | Minnesota NASL | SF Deltas | 275 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 08.02.2016 | Philadelphia | Minnesota NASL | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 31.12.2015 | Bodø/Glimt | Philadelphia | 300 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
14/15 | 22.03.2015 | Philadelphia | Bodø/Glimt | 400 Tsd. € | Leihe | |||||
12/13 | 16.08.2012 | D.C. United | Philadelphia | 200 Tsd. € | ? | |||||
11/12 | 01.01.2012 | Houston | D.C. United | 125 Tsd. € | ? | |||||
08/09 | 15.01.2009 | UNLV Rebels | Houston | - | draft | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |