Geb./Alter: | 24.03.1983 (41) |
---|---|
Geburtsort: | Giulianova |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,84 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Cristiano Del Grosso
- Geb./Alter: 24.03.1983 (41)
- Geburtsort: Giulianova
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,84 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Casertana
Karriereende :
01.07.2021
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD Palermo U19 Trainer | 24/25 (30.07.2024) | vsl. - | 1 | 1,00 | ||
SSD Palermo U17 Trainer | 22/23 (01.08.2022) | 23/24 (30.07.2024) | 46 | 1,50 | ||
Delfino Pescara Co-Trainer | 21/22 (03.01.2022) | 21/22 (22.06.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gaetano Auteri (15 Spiele), Luciano Zauri (7 Spiele) | ||||||
Pescara Jgd. Trainer | 21/22 (17.08.2021) | 21/22 (02.01.2022) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 01.07.2021 | Casertana | Karriereende | - | - | |||||
20/21 | 04.01.2021 | R.Giulianova | Casertana | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
20/21 | 05.09.2020 | Delfino Pescara | R.Giulianova | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
18/19 | 16.07.2018 | Venezia FC | Delfino Pescara | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
17/18 | 18.08.2017 | Atalanta | Venezia FC | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 30.06.2017 | SPAL | Atalanta | 100 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
16/17 | 31.08.2016 | Atalanta | SPAL | 100 Tsd. € | Leihe | |||||
15/16 | 30.06.2016 | Bari | Atalanta | 100 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
15/16 | 29.08.2015 | Atalanta | Bari | 300 Tsd. € | Leihe | |||||
12/13 | 31.01.2013 | AC Siena | Atalanta | 800 Tsd. € | ? | |||||
08/09 | 01.08.2008 | Cagliari Calcio | AC Siena | 500 Tsd. € | 800 Tsd. € | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Ascoli | Cagliari Calcio | 300 Tsd. € | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Giulianova | Ascoli | - | ? | |||||
00/01 | 01.10.2000 | Udinese U19 | Giulianova | - | Leih-Ende | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Giulianova U19 | Udinese U19 | - | Leihe | |||||
Transfererlöse gesamt: | 800 Tsd. € |
Weitere Angaben
Cristiano Del Grosso ist der Zwillingsbruder von Federico Del Grosso (Trainer ASD Sambuceto Calcio).