Name im Heimatland: | Carlos Germán Arangio |
---|---|
Geb./Alter: | 23.05.1976 (48) |
Geburtsort: | Buenos Aires |
Nationalität: | Argentinien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,52 Jahre |
Carlos Arangio
- Geb./Alter: 23.05.1976 (48)
- Geburtsort: Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,52 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Albinegros
Meiste Spiele für :
Toros Neza
Karriereende :
01.07.2009
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caimanes Trainer | 16/17 (17.02.2017) | 16/17 (19.03.2017) | 16/17 (17.02.2017) / 16/17 (19.03.2017) | 30 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Jaguares U20 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (31.12.2015) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (31.12.2015) | 183 Tage | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 1,00 : 2,24 | 0,71 | 17 / 0,71 | ||
Coras II Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.01.2015) / 14/15 (30.06.2015) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Dorados Sinaloa Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (30.06.2014) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Francisco Ramírez (25 Spiele), Diego Torres (18 Spiele) | ||||||||||||||
Tijuana II Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (01.07.2012) / 12/13 (30.06.2013) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.07.2009 | Albinegros | Karriereende | - | - | |||||
08/09 | 01.01.2009 | Alumni | Albinegros | - | ? | |||||
07/08 | 01.07.2007 | CD América | Alumni | - | ? | |||||
06/07 | 01.01.2007 | Palestino | CD América | - | ? | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Audax Italiano | Palestino | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Huracán | Audax Italiano | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Grêmio | Huracán | - | ? | |||||
04/05 | 01.02.2005 | Unbekannt | Grêmio | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Zacatepec FC | Unbekannt | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Neza UTN | Zacatepec FC | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Atlante | Toros Neza | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Toros Neza | Atlante | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Racing Club | Toros Neza | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Racing Club U20 | Racing Club | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |