Carl Hoefkens
imago images
- Geb./Alter: 06.10.1978 (45)
- Geburtsort: Lier
- Staatsbürgerschaft: Belgien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,41 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Manchester 62
Karriereende :
01.07.2016
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC Breda Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2027 | 24/25 (01.07.2024) / vsl. 30.06.2027 | 84 Tage | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0,83 : 2,17 | 1,00 | 6 / 1,00 | ||
Stand. Lüttich Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (31.12.2023) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (31.12.2023) | 183 Tage | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 1,09 : 1,41 | 1,18 | 22 / 1,18 | ||
FC Brügge Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (27.12.2022) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (27.12.2022) | 179 Tage | 27 | 15 | 6 | 6 | 28 | 1,70 : 1,07 | 1,89 | 27 / 1,89 | ||
FC Brügge Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | 19/20 (01.07.2019) / 21/22 (30.06.2022) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Philippe Clement (127 Spiele), Alfred Schreuder (21 Spiele), Rik De Mil (2 Spiele) | ||||||||||||||
FC Brügge U21 Talent Manager | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | 19/20 (01.07.2019) / 21/22 (30.06.2022) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Brügge U18 Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Brügge U21 Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Knokke Scout | 17/18 (31.01.2018) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (31.01.2018) / 17/18 (30.06.2018) | 150 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.07.2016 | Manchester 62 | Karriereende | - | - | |||||
15/16 | 28.07.2015 | KV Oostende | Manchester 62 | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Lierse SK | KV Oostende | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 20.08.2013 | FC Brügge | Lierse SK | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 21.08.2009 | West Brom | FC Brügge | 1,30 Mio. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 07.08.2007 | Stoke City | West Brom | 2,20 Mio. € | 1,50 Mio. € | |||||
05/06 | 19.07.2005 | Germ. Beerschot | Stoke City | 600 Tsd. € | 500 Tsd. € | |||||
03/04 | 01.07.2003 | KVC Westerlo | Germ. Beerschot | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.04.2003 | Lommel SK | KVC Westerlo | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Lierse SK | Lommel SK | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Lierse SK U19 | Lierse SK | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 2,00 Mio. € |