Mitarbeiterhistorie Bulgarien U21
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 20.12.2018 | | 2102 Tage | 44 | 1,30 |
| | 01.01.2010 | 19.11.2013 | 1418 Tage | 19 | 0,79 |
| | 29.10.2014 | 09.06.2018 | 1319 Tage | 26 | 1,12 |
| | 01.07.2005 | 30.06.2008 | 1095 Tage | 2 | 1,00 |
| | 01.01.2008 | 31.12.2009 | 730 Tage | 11 | 1,27 |
| | 01.07.2003 | 30.06.2005 | 730 Tage | 9 | 1,00 |
| | 01.07.2000 | 30.06.2002 | 729 Tage | 7 | 2,00 |
| | 01.07.1986 | 20.01.1988 | 568 Tage | 9 | 2,11 |
| | 03.01.2000 | 30.06.2001 | 544 Tage | 5 | 1,40 |
| | 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 4 | 2,50 |
| | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 364 Tage | 3 | 0,00 |
| | 01.07.1992 | 30.06.1993 | 364 Tage | 5 | 1,20 |
| | 01.07.1977 | 30.06.1978 | 364 Tage | 6 | 1,50 |
2018-12-202010-01-012014-10-292005-07-012008-01-012003-07-012000-07-011986-07-012000-01-032006-07-012002-01-011992-07-011977-07-01