Bruno Costa
Bruno Costa
- Geb./Alter: 12.06.1980 (44)
- Geburtsort: Porto Velho
- Staatsbürgerschaft: Brasilien
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortaleza Sportlicher Leiter | 23/24 (19.12.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
San Jose Chefscout | 16/17 (15.03.2017) | 23/24 (18.12.2023) | - | 0,00 | ||
Fort Lauderdale Chefscout | 15/16 (01.01.2016) | 16/17 (14.03.2017) | - | 0,00 | ||
Brasilien Scout | 11/12 (01.03.2012) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | ||
Brasilien Leiter Nachwuchsscouting | 11/12 (01.03.2012) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | ||
Figueirense FC Leiter der Nachwuchsabteilung | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (28.02.2012) | - | 0,00 | ||
Fluminense Leiter der Nachwuchsabteilung | 06/07 (15.01.2007) | 10/11 (31.12.2010) | - | 0,00 | ||
Brasilien Teammanager | 01/02 (01.01.2002) | 06/07 (14.01.2007) | - | 0,00 | ||
Brasilien U20 Teammanager | 01/02 (01.01.2002) | 06/07 (14.01.2007) | - | 0,00 | ||
Brasilien U17 Teammanager | 01/02 (01.01.2002) | 06/07 (14.01.2007) | - | 0,00 |