Geb./Alter: | 22.09.1978 (46) |
---|---|
Nationalität: | Dänemark |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,50 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | Elite Consulting |
Brian Riemer
IMAGO
- Geb./Alter: 22.09.1978 (46)
- Staatsbürgerschaft: Dänemark
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,50 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2,00 |
Jupiler Pro League | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1,71 |
UEFA Europa League Qualifikation | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht Trainer | 22/23 (02.12.2022) | 24/25 (18.09.2024) | 76 | 1,80 | ||
FC Brentford Co-Trainer | 18/19 (26.10.2018) | 22/23 (02.12.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Thomas Frank (206 Spiele) | ||||||
Kopenhagen YL Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 18/19 (26.10.2018) | 7 | 1,43 | ||
FC Kopenh. U19 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (26.10.2018) | 52 | 1,81 | ||
FC Kopenhagen Co-Trainer | 12/13 (30.07.2012) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ståle Solbakken (89 Spiele), Ariel Jacobs (48 Spiele) | ||||||
FC Kopenh. U19 Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 12/13 (29.07.2012) | 3 | 0,67 | ||
FC Kopenh. U19 Co-Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (31.12.2009) | - | 0,00 | ||
Hvidovre Trainer | 08/09 (10.11.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 2 | 3,00 | ||
Hvidovre IF U19 Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 08/09 (10.11.2008) | - | 0,00 | ||
Norwich Jgd. Techniktrainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (31.12.2003) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Norwich City