Brian Gilmour
Glasgow Rangers
Co-Trainer
und weitere Tätigkeiten Premiership Im Amt seit: 10.07.2023 Vertrag bis: 30.06.2024
und weitere Tätigkeiten Premiership Im Amt seit: 10.07.2023 Vertrag bis: 30.06.2024
- Geb./Alter: 08.05.1987 (37)
- Geburtsort: Irvine
- Staatsbürgerschaft: Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,21 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Ayr United
Meiste Spiele für :
Ayr United
Karriereende :
31.01.2018
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasgow Rangers Co-Trainer | 23/24 (01.10.2023) | vsl. 30.06.2024 | 23/24 (01.10.2023) / vsl. 30.06.2024 | 358 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Philippe Clement (52 Spiele), Steven Davis (2 Spiele) | ||||||||||||||
Rangers YL Trainer | 23/24 (10.07.2023) | vsl. 30.06.2024 | 23/24 (10.07.2023) / vsl. 30.06.2024 | 441 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rangers FC U18 Trainer | 23/24 (10.07.2023) | vsl. 30.06.2024 | 23/24 (10.07.2023) / vsl. 30.06.2024 | 441 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rangers B Co-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 23/24 (09.07.2023) | 21/22 (01.07.2021) / 23/24 (09.07.2023) | 738 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: David McCallum (43 Spiele) | ||||||||||||||
Rangers FC U18 Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 20/21 (30.06.2021) | 17/18 (01.07.2017) / 20/21 (30.06.2021) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 31.01.2018 | Ayr United | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 12.11.2013 | KA Akureyri | Ayr United | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
11/12 | 26.07.2011 | Stenhousemuir | KA Akureyri | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.03.2011 | Vereinslos | Stenhousemuir | 200 Tsd. € | - | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Lincoln City | Vereinslos | 200 Tsd. € | - | |||||
09/10 | 01.11.2009 | Vereinslos | Lincoln City | 250 Tsd. € | - | |||||
08/09 | 01.05.2009 | FC Haka | Vereinslos | 250 Tsd. € | - | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Queen o. t. S. | FC Haka | - | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Clyde FC | Queen o. t. S. | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.02.2007 | Glasgow Rangers | Clyde FC | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Rangers U20 | Glasgow Rangers | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Rangers FC U17 | Rangers U20 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |