Name im Heimatland: | Бандура Богдан Романович |
---|---|
Geb./Alter: | 30.01.1960 (64) |
Geburtsort: | Kiselevsk, Kemerovo Oblast |
Nationalität: | Ukraine |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,55 Jahre |
Bogdan Bandura
- Geb./Alter: 30.01.1960 (64)
- Geburtsort: Kiselevsk, Kemerovo ...
- Staatsbürgerschaft: Ukraine
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,55 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FK Lviv
Meiste Spiele für :
SKA Lviv
Karriereende :
01.07.1995
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFK Lviv Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (31.03.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (31.03.2007) | 273 Tage | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 1,68 : 1,64 | 1,36 | 25 / 1,36 | ||
Gazovyk Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (30.06.2006) | 03/04 (01.07.2003) / 05/06 (30.06.2006) | 1095 Tage | 74 | 29 | 17 | 28 | 54 | 1,07 : 1,11 | 1,41 | 74 / 1,41 | ||
Karpaty-2 Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (31.05.2002) | 01/02 (01.07.2001) / 01/02 (31.05.2002) | 334 Tage | 32 | 12 | 6 | 14 | 58 | 1,25 : 1,44 | 1,31 | 32 / 1,31 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/96 | 01.07.1995 | FK Lviv | Karriereende | - | - | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Skala Stryi | FK Lviv | - | ablösefrei | |||||
91/92 | 01.01.1992 | Unbekannt | Skala Stryi | - | ablösefrei | |||||
90/91 | 01.01.1991 | Vereinslos | Unbekannt | - | - | |||||
89/90 | 01.01.1990 | Karpaty Lviv | Vereinslos | - | - | |||||
88/89 | 01.01.1989 | Avangard Rivne | Karpaty Lviv | - | ablösefrei | |||||
87/88 | 01.07.1987 | SKA Lviv | Avangard Rivne | - | ablösefrei | |||||
81/82 | 01.07.1981 | Karpaty Lviv | SKA Lviv | - | ablösefrei | |||||
80/81 | 01.01.1981 | Avangard Rivne | Karpaty Lviv | - | ablösefrei | |||||
79/80 | 01.01.1980 | Unbekannt | Avangard Rivne | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |