Name im Heimatland: | Bo Villy Roland Johansson |
---|---|
Geb./Alter: | 28.11.1942 (81) |
Geburtsort: | Kristdala |
Nationalität: | Schweden |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,86 Jahre |
Bo Johansson
Karriereende
Letzter Posten:
Co-Trainer
Åtvidabergs FF
Amtsende: 31.12.2010
- Geb./Alter: 28.11.1942 (81)
- Geburtsort: Kristdala
- Staatsbürgerschaft: Schweden
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,86 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åtvidabergs FF Co-Trainer | 10/11 (01.12.2010) | 11/12 (31.12.2010) | 10/11 (01.12.2010) / 11/12 (31.12.2010) | 30 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Molde FK Trainer | 04/05 (18.03.2005) | 05/06 (31.12.2005) | 04/05 (18.03.2005) / 05/06 (31.12.2005) | 288 Tage | 30 | 12 | 6 | 12 | 25 | 1,67 : 1,67 | 1,40 | 30 / 1,40 | ||
IFK Göteborg Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 365 Tage | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2,00 : 2,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | ||
Dänemark Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 99/00 (30.06.2000) | 96/97 (01.07.1996) / 99/00 (30.06.2000) | 1460 Tage | 40 | 17 | 10 | 13 | 59 | 1,38 : 1,10 | 1,53 | 40 / 1,53 | ||
HJK Helsinki Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 95/96 (31.12.1995) | 94/95 (01.01.1995) / 95/96 (31.12.1995) | 364 Tage | 30 | 15 | 12 | 3 | 24 | 1,67 : 0,80 | 1,90 | 30 / 1,90 | ||
Silkeborg IF Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 93/94 (30.06.1994) | 92/93 (01.07.1992) / 93/94 (30.06.1994) | 729 Tage | 66 | 28 | 20 | 18 | 30 | 1,59 : 1,08 | 1,58 | 66 / 1,58 | ||
Island Trainer | 90/91 (01.01.1990) | 90/91 (24.09.1991) | 90/91 (01.01.1990) / 90/91 (24.09.1991) | 631 Tage | 15 | 6 | 1 | 8 | 50 | 1,53 : 1,20 | 1,27 | 15 / 1,27 | ||
Panionios Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 89/90 (10.11.1989) | 88/89 (01.07.1988) / 89/90 (10.11.1989) | 497 Tage | 39 | 14 | 8 | 17 | 24 | 1,26 : 1,41 | 1,28 | 39 / 1,28 | ||
Östers IF Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 87/88 (30.06.1988) | 85/86 (01.01.1986) / 87/88 (30.06.1988) | 911 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kalmar FF Trainer | 81/82 (01.01.1982) | 83/84 (31.12.1983) | 81/82 (01.01.1982) / 83/84 (31.12.1983) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Östers IF Trainer | 78/79 (01.01.1979) | 81/82 (31.12.1981) | 78/79 (01.01.1979) / 81/82 (31.12.1981) | 1095 Tage | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2,25 : 2,00 | 1,25 | 4 / 1,25 | ||
Kalmar FF Trainer | 76/77 (01.01.1977) | 78/79 (31.12.1978) | 76/77 (01.01.1977) / 78/79 (31.12.1978) | 729 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1,00 : 1,50 | 1,00 | 4 / 1,00 | ||
Kalmar FF Trainer | 72/73 (01.01.1973) | 73/74 (31.12.1973) | 72/73 (01.01.1973) / 73/74 (31.12.1973) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Ehemalige Vereine
FK Jerv, Lindsdals IF