Geb./Alter: | k. A. (44) |
---|---|
Geburtsort: | Hamburg |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,76 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | extratime GmbH |
Benjamin Eta
F. Kokenge/nordphoto GmbH
- Geb./Alter: k. A. (44)
- Geburtsort: Hamburg
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,76 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Schwachhausen
Karriereende :
01.07.2015
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2,29 |
Landespokal Berlin | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
NOFV-Oberliga Nord | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
TeBe Berlin Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | 7 | 2,29 | ||
SC Weiche 08 Trainer | 22/23 (17.01.2023) | 23/24 (12.11.2023) | 35 | 1,31 | ||
Bremer SV Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (30.06.2022) | 57 | 2,79 | ||
Schwachhausen Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 19/20 (30.06.2020) | 121 | 1,87 | ||
Schwachhausen Co-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Thomas Laesch (31 Spiele) | ||||||
BW Schenefeld Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 01.07.2015 | Schwachhausen | Karriereende | - | - | |||||
12/13 | 01.07.2012 | BW Schenefeld | Schwachhausen | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.07.2010 | SV Halstenbek | BW Schenefeld | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | SC Victoria | SV Halstenbek | - | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | SV Eidelstedt | SC Victoria | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | ETSV Altona | SV Eidelstedt | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Wedeler TSV | ETSV Altona | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | BW Schenefeld | Wedeler TSV | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |