Benjamin Eta
F. Kokenge/nordphoto GmbH
- Geb./Alter: k. A. (44)
- Geburtsort: Hamburg
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,76 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Schwachhausen
Karriereende :
01.07.2015
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeBe Berlin Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | 24/25 (01.07.2024) / vsl. - | 82 Tage | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 3,00 : 1,43 | 2,29 | 7 / 2,29 | ||
SC Weiche 08 Trainer | 22/23 (17.01.2023) | 23/24 (12.11.2023) | 22/23 (17.01.2023) / 23/24 (12.11.2023) | 299 Tage | 35 | 12 | 10 | 13 | 33 | 1,60 : 1,66 | 1,31 | 35 / 1,31 | ||
Bremer SV Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (30.06.2022) | 20/21 (01.07.2020) / 21/22 (30.06.2022) | 729 Tage | 57 | 52 | 3 | 2 | 38 | 4,26 : 0,98 | 2,79 | 57 / 2,79 | ||
Schwachhausen Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 19/20 (30.06.2020) | 16/17 (01.07.2016) / 19/20 (30.06.2020) | 1460 Tage | 121 | 71 | 13 | 37 | 70 | 2,91 : 2,00 | 1,87 | 121 / 1,87 | ||
Schwachhausen Co-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Thomas Laesch (31 Spiele) | ||||||||||||||
BW Schenefeld Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | 10/11 (01.07.2010) / 11/12 (30.06.2012) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 01.07.2015 | Schwachhausen | Karriereende | - | - | |||||
12/13 | 01.07.2012 | BW Schenefeld | Schwachhausen | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.07.2010 | SV Halstenbek | BW Schenefeld | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | SC Victoria | SV Halstenbek | - | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | SV Eidelstedt | SC Victoria | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | ETSV Altona | SV Eidelstedt | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Wedeler TSV | ETSV Altona | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | BW Schenefeld | Wedeler TSV | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |