Bahadir Kilickeser
FCO
- Geb./Alter: 21.11.1978 (45)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,08 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
DJK Blumenthal
Karriereende :
01.07.2016
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Türkspor Bremen Trainer | 17/18 (01.12.2017) | 19/20 (30.06.2020) | 22 | 1,64 | ||
DJK Blumenthal Trainer | 15/16 (03.12.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 50 | 1,36 | ||
DJK Blumenthal Torwart-Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (02.12.2015) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Jens Schmidt (16 Spiele), Torben Reiß (15 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.07.2016 | DJK Blumenthal | Karriereende | - | - | |||||
14/15 | 01.01.2015 | Sp. Bremerhaven | DJK Blumenthal | - | ablösefrei | |||||
14/15 | 18.08.2014 | Union 60 Bremen | Sp. Bremerhaven | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.01.2011 | SV Grohn | Union 60 Bremen | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.01.2010 | Oberneuland II | SV Grohn | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.01.2009 | KSV Vatan Sport | Oberneuland II | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | FC Oberneuland | KSV Vatan Sport | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.03.2007 | KSV Vatan Sport | FC Oberneuland | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | FC Oberneuland | KSV Vatan Sport | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |