Name im Heimatland: | Աշոտ Բարսեղյան |
---|---|
Geb./Alter: | 05.05.1964 (60) |
Nationalität: | Armenien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,71 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Ashot Barseghyan
imago images
- Geb./Alter: 05.05.1964 (60)
- Staatsbürgerschaft: Armenien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,71 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gandzasar Trainer | 22/23 (15.10.2022) | 22/23 (24.01.2023) | 22/23 (15.10.2022) / 22/23 (24.01.2023) | 101 Tage | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 2,67 : 0,89 | 2,44 | 9 / 2,44 | ||
Pyunik Erewan Co-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (31.12.2021) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (31.12.2021) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Eghishe Melikyan (18 Spiele) | ||||||||||||||
Gandzasar Teamchef | 18/19 (01.05.2019) | 20/21 (31.12.2020) | 18/19 (01.05.2019) / 20/21 (31.12.2020) | 610 Tage | 6 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0,67 : 1,33 | 0,50 | 6 / 0,50 | ||
Gandzasar Trainer | 17/18 (26.03.2018) | 18/19 (30.04.2019) | 17/18 (26.03.2018) / 18/19 (30.04.2019) | 400 Tage | 43 | 14 | 10 | 19 | 39 | 1,14 : 1,26 | 1,21 | 43 / 1,21 | ||
Gandzasar Geschäftsführer | 17/18 (13.07.2017) | 17/18 (26.03.2018) | 17/18 (13.07.2017) / 17/18 (26.03.2018) | 256 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Gandzasar Trainer | 14/15 (01.03.2015) | 17/18 (12.07.2017) | 14/15 (01.03.2015) / 17/18 (12.07.2017) | 864 Tage | 79 | 34 | 24 | 21 | 48 | 1,24 : 1,00 | 1,59 | 79 / 1,59 | ||
Banants II Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (28.02.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (28.02.2015) | 242 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Banants II Trainer | 09/10 (01.02.2010) | 13/14 (30.06.2014) | 09/10 (01.02.2010) / 13/14 (30.06.2014) | 1610 Tage | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 2,40 : 1,33 | 1,87 | 15 / 1,87 | ||
Banants Erewan Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (01.12.2005) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (01.12.2005) | 153 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1,33 : 3,67 | 0,00 | 3 / 0,00 |