Artim Sakiri
Groupvidera
- Geb./Alter: 23.09.1973 (50)
- Geburtsort: Struga
- Staatsbürgerschaft: Nordmazedonien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,85 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Qarabag FK
Karriereende :
01.07.2009
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shkendija Trainer | 21/22 (05.04.2022) | 22/23 (05.09.2022) | 20 | 1,75 | ||
Shkendija Sportdirektor | 21/22 (05.04.2022) | 22/23 (05.09.2022) | - | 0,00 | ||
FC Schaffhausen Trainer | 21/22 (01.09.2021) | 21/22 (17.09.2021) | 1 | 0,00 | ||
Pembroke Trainer | 16/17 (19.10.2016) | 18/19 (01.01.2019) | 44 | 0,86 | ||
FK Kukësi Trainer | 14/15 (10.08.2014) | 14/15 (27.04.2015) | 40 | 2,08 | ||
Shkendija Trainer | 12/13 (23.08.2012) | 13/14 (04.07.2013) | 31 | 1,48 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.07.2009 | Qarabag FK | Karriereende | 500 Tsd. € | - | |||||
08/09 | 01.07.2008 | KS Besa | Qarabag FK | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Shkendija | KS Besa | 600 Tsd. € | ? | |||||
07/08 | 01.07.2007 | FC Vaduz | Shkendija | 600 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.01.2007 | FC Inter | FC Vaduz | 600 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Aalborg BK | FC Inter | 600 Tsd. € | ablösefrei | |||||
05/06 | 24.08.2005 | West Brom | Aalborg BK | 600 Tsd. € | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | ZSKA Sofia | West Brom | - | 300 Tsd. € | |||||
02/03 | 29.07.2002 | Malatyaspor | ZSKA Sofia | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 12.11.2001 | NK Korotan | Malatyaspor | - | ? | |||||
00/01 | 01.01.2001 | ND Gorica | NK Korotan | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Vardar Skopje | ND Gorica | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 30.06.2000 | TeBe Berlin | Vardar Skopje | - | Leih-Ende | |||||
99/00 | 01.01.2000 | Vardar Skopje | TeBe Berlin | - | Leihe | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Halmstads BK | Vardar Skopje | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Vardar Skopje | Halmstads BK | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 300 Tsd. € |