Andrej Panadic
Mirsad K. Čavalić
- Geb./Alter: 09.03.1969 (55)
- Geburtsort: Zagreb
- Staatsbürgerschaft: Kroatien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,47 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Nagoya Grampus
Meiste Spiele für :
Hamburger SV
Karriereende :
01.06.2004
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naft Al-Basra Trainer | 24/25 (11.08.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
FC Ferizaj Trainer | 22/23 (11.10.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 27 | 1,22 | ||
Rudar Velenje Trainer | 19/20 (29.10.2019) | 19/20 (20.04.2020) | 11 | 0,45 | ||
NK Krsko Trainer | 18/19 (27.03.2019) | 18/19 (30.06.2019) | 13 | 0,62 | ||
Padideh Co-Trainer | 17/18 (20.01.2018) | 17/18 (03.06.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mohammadreza Mohajeri (10 Spiele) | ||||||
Kroatien Scout | 15/16 (01.06.2016) | 17/18 (31.01.2018) | - | 0,00 | ||
NK Istra Trainer | 15/16 (04.01.2016) | 16/17 (18.07.2016) | 18 | 0,50 | ||
Persepolis Co-Trainer | 14/15 (13.04.2015) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Branko Ivankovic (29 Spiele) | ||||||
Kroatien Scout | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (31.03.2015) | - | 0,00 | ||
Al-Wahda Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Josef Hickersberger (25 Spiele), Branko Ivankovic (24 Spiele) | ||||||
Al-Ettifaq Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Marin Ion (20 Spiele), Youssef Zouaoui (11 Spiele) | ||||||
HNK Gorica Nachwuchskoordinator | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
LASK Techniktrainer | 08/09 (28.10.2008) | 08/09 (19.12.2008) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Klaus Lindenberger (8 Spiele) | ||||||
LASK Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (27.10.2008) | 16 | 1,50 | ||
NK Radnik Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.04.2008) | - | 0,00 | ||
NK Radnik Jugendtrainer | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01.06.2004 | Nagoya Grampus | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Sturm Graz | Nagoya Grampus | - | ? | |||||
01/02 | 01.01.2002 | Hamburger SV | Sturm Graz | - | 100 Tsd. € | |||||
97/98 | 01.07.1997 | KFC Uerdingen | Hamburger SV | - | 300 Tsd. € | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Chemnitzer FC | KFC Uerdingen | - | 100 Tsd. € | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Croatia Zagreb | Chemnitzer FC | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 500 Tsd. € |