Geb./Alter: | 21.06.1989 (35) |
---|---|
Geburtsort: | Gunzenhausen |
Nationalität: | Deutschland |
Trainerlizenz: | Torwart-Trainer-Lizenz |
André Wachter
IMAGO
- Geb./Alter: 21.06.1989 (35)
- Geburtsort: Gunzenhausen
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
ASV Vach
Meiste Spiele für :
Nürnberg U19
Karriereende :
01.01.2009
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bor. M'gladbach Torwart-Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2026 | 24/25 (01.07.2024) / vsl. 30.06.2026 | 83 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Gerardo Seoane (5 Spiele) | ||||||||||||||
Stuttgart U19 Torwart-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | 16/17 (01.07.2016) / 17/18 (30.06.2018) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Heiko Gerber (37 Spiele), Kai Oswald (15 Spiele) | ||||||||||||||
VfB Stuttgart Torwartkoordinator NLZ | 16/17 (01.07.2016) | 23/24 (30.06.2024) | 16/17 (01.07.2016) / 23/24 (30.06.2024) | 2921 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Nürnberg Jgd. Torwart-Trainer | 14/15 (18.08.2014) | 15/16 (30.06.2016) | 14/15 (18.08.2014) / 15/16 (30.06.2016) | 682 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Nürnberg U19 Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | 14/15 (01.07.2014) / 15/16 (30.06.2016) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Pellegrino Matarazzo (52 Spiele) | ||||||||||||||
Nürnberg U17 Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | 14/15 (01.07.2014) / 15/16 (30.06.2016) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Michael Wimmer (52 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.01.2009 | ASV Vach | Karriereende | - | - | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Nürnberg U19 | ASV Vach | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
UEFA-Torwarttrainer-Pro-Lizenz
Trainer-B-Lizenz
Trainer-B-Lizenz