Anatoliy Bulgakov
20.06.2020 (75)
- Geb./Alter: 18.07.1944
- Geburtsort: Taganrog, Rostov ...
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Todestag: 20.06.2020 (75)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,91 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Uralan
Meiste Spiele für :
Torpedo Taganrog
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taganrog Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 06/07 (06.08.2006) | 2 | 1,50 | ||
Loko Liski Trainer | 99/00 (17.05.2000) | 01/02 (13.08.2001) | - | 0,00 | ||
Zvezda Irkutsk Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (31.12.1999) | - | 0,00 | ||
Torpedo Taganr. Trainer | 93/94 (15.06.1994) | 98/99 (31.12.1998) | 2 | 0,00 | ||
Luch Azov Trainer | 88/89 (01.01.1989) | 89/90 (30.07.1989) | - | 0,00 | ||
Torpedo Taganrog Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 83/84 (31.12.1983) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72/73 | 01.01.1973 | Uralan | Karriereende | - | - | |||||
71/72 | 01.07.1971 | Torpedo Taganrog | Uralan | - | ? | |||||
67/68 | 01.01.1968 | SKA Rostov | Torpedo Taganrog | - | ? | |||||
66/67 | 01.07.1966 | Torpedo Taganrog | SKA Rostov | - | ? | |||||
61/62 | 01.01.1962 | Unbekannt | Torpedo Taganrog | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |