Name im Heimatland: | Αλκέτας Παναγούλιας |
---|---|
Geb./Alter: | 30.05.1934 |
Geburtsort: | Thessaloniki |
Todestag: | 18.06.2012 (78) |
Nationalität: | Griechenland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,40 Jahre |
Alketas Panagoulias
18.06.2012 (78)
imago images
- Geb./Alter: 30.05.1934
- Geburtsort: Thessaloniki
- Staatsbürgerschaft: Griechenland
- Todestag: 18.06.2012 (78)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,40 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris Saloniki Trainer | 98/99 (22.04.1999) | 98/99 (30.06.1999) | 98/99 (22.04.1999) / 98/99 (30.06.1999) | 69 Tage | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 1,88 : 0,88 | 2,25 | 8 / 2,25 | ||
Iraklis Trainer | 96/97 (03.12.1996) | 96/97 (05.05.1997) | 96/97 (03.12.1996) / 96/97 (05.05.1997) | 153 Tage | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 1,55 : 1,41 | 1,55 | 22 / 1,55 | ||
Griechenland Trainer | 92/93 (02.09.1992) | 93/94 (30.06.1994) | 92/93 (02.09.1992) / 93/94 (30.06.1994) | 666 Tage | 19 | 6 | 5 | 8 | 45 | 0,95 : 1,53 | 1,21 | 19 / 1,21 | ||
APO Levadiakos Trainer | 90/91 (15.01.1991) | 90/91 (30.06.1991) | 90/91 (15.01.1991) / 90/91 (30.06.1991) | 166 Tage | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 1,11 : 1,58 | 1,11 | 19 / 1,11 | ||
Aris Saloniki Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 89/90 (25.01.1990) | 88/89 (01.07.1988) / 89/90 (25.01.1990) | 573 Tage | 47 | 17 | 17 | 13 | 29 | 1,09 : 0,94 | 1,45 | 47 / 1,45 | ||
Olymp. Piräus Trainer | 86/87 (10.10.1986) | 87/88 (09.11.1987) | 86/87 (10.10.1986) / 87/88 (09.11.1987) | 395 Tage | 37 | 21 | 9 | 7 | 32 | 1,46 : 0,97 | 1,95 | 37 / 1,95 | ||
USA Trainer | 82/83 (28.01.1983) | 84/85 (30.06.1985) | 82/83 (28.01.1983) / 84/85 (30.06.1985) | 884 Tage | 8 | 2 | 3 | 3 | 31 | 0,63 : 1,63 | 1,13 | 8 / 1,13 | ||
Olymp. Piräus Trainer | 81/82 (16.12.1981) | 82/83 (06.02.1983) | 81/82 (16.12.1981) / 82/83 (06.02.1983) | 417 Tage | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 1,25 : 1,17 | 1,50 | 12 / 1,50 | ||
Griechenland Trainer | 77/78 (21.09.1977) | 81/82 (29.11.1981) | 77/78 (21.09.1977) / 81/82 (29.11.1981) | 1530 Tage | 39 | 12 | 10 | 17 | 64 | 1,18 : 1,67 | 1,18 | 39 / 1,18 | ||
Aris Saloniki Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 76/77 (30.06.1977) | 76/77 (01.07.1976) / 76/77 (30.06.1977) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Aris Saloniki Trainer | 74/75 (19.02.1975) | 74/75 (30.06.1975) | 74/75 (19.02.1975) / 74/75 (30.06.1975) | 131 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Apollon Athen Trainer | 73/74 (06.02.1974) | 73/74 (30.06.1974) | 73/74 (06.02.1974) / 73/74 (30.06.1974) | 144 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Griechenland Trainer | 72/73 (22.02.1973) | 75/76 (06.05.1976) | 72/73 (22.02.1973) / 75/76 (06.05.1976) | 1169 Tage | 16 | 5 | 5 | 6 | 46 | 1,56 : 1,69 | 1,25 | 16 / 1,25 | ||
Griechenland Co-Trainer | 71/72 (30.09.1971) | 72/73 (21.02.1973) | 71/72 (30.09.1971) / 72/73 (21.02.1973) | 510 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Billy Bingham (12 Spiele) |