Geb./Alter: | 09.10.1947 |
---|---|
Todestag: | 01.10.2008 (60) |
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,97 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Alfons Dobler
01.10.2008 (60)
- Geb./Alter: 09.10.1947
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Todestag: 01.10.2008 (60)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,97 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eschen/Mauren Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.07.2004) / 04/05 (30.06.2005) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Liechtenst. U19 Interimstrainer | 03/04 (01.09.2003) | 03/04 (30.09.2003) | 03/04 (01.09.2003) / 03/04 (30.09.2003) | 29 Tage | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1,00 : 3,00 | 1,00 | 3 / 1,00 | ||
SCR Altach Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 00/01 (30.06.2001) | 99/00 (01.07.1999) / 00/01 (30.06.2001) | 730 Tage | 61 | 41 | 9 | 11 | 33 | 2,44 : 0,90 | 2,16 | 61 / 2,16 | ||
FC Vaduz Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 98/99 (30.06.1999) | 97/98 (01.07.1997) / 98/99 (30.06.1999) | 729 Tage | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4,80 : 1,40 | 1,80 | 5 / 1,80 | ||
FC Hard Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 96/97 (30.06.1997) | 96/97 (01.01.1997) / 96/97 (30.06.1997) | 180 Tage | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1,77 : 1,54 | 1,15 | 13 / 1,15 | ||
Rankweil Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 94/95 (30.06.1995) | 94/95 (01.07.1994) / 94/95 (30.06.1995) | 364 Tage | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1,40 : 2,13 | 0,93 | 15 / 0,93 | ||
SCR Altach Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 91/92 (01.09.1991) | 91/92 (01.07.1991) / 91/92 (01.09.1991) | 62 Tage | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 1,20 : 1,30 | 1,10 | 10 / 1,10 | ||
SCR Altach Trainer | 87/88 (01.07.1987) | 87/88 (30.06.1988) | 87/88 (01.07.1987) / 87/88 (30.06.1988) | 365 Tage | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 1,74 : 1,74 | 1,21 | 19 / 1,21 |
Weitere Angaben
Wurde zum Trainer der 80-Jahre-Elf des SC Rheindorf Altach gewählt.