Geb./Alter: | 10.03.1975 (49) |
---|---|
Geburtsort: | Castelfranco Veneto |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,95 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Alessandro Dal Canto
empolicalcio.net
- Geb./Alter: 10.03.1975 (49)
- Geburtsort: Castelfranco Veneto
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,95 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Treviso
Karriereende :
01.07.2009
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carrarese Trainer | 22/23 (11.07.2022) | 23/24 (16.01.2024) | 62 | 1,56 | ||
Viterbese Trainer | 21/22 (06.03.2022) | 21/22 (23.06.2022) | 10 | 1,60 | ||
Viterbese Trainer | 21/22 (10.05.2021) | 21/22 (04.10.2021) | 9 | 1,00 | ||
AS Livorno Trainer | 20/21 (16.09.2020) | 20/21 (01.03.2021) | 28 | 0,86 | ||
Robur Siena Trainer | 19/20 (04.07.2019) | 19/20 (14.08.2020) | 34 | 1,53 | ||
Arezzo Trainer | 17/18 (13.06.2018) | 18/19 (27.06.2019) | 44 | 1,64 | ||
Juventus U19 Trainer | 17/18 (19.06.2017) | 17/18 (12.06.2018) | 40 | 1,58 | ||
Juventus YL Trainer | 17/18 (19.06.2017) | 17/18 (12.06.2018) | 6 | 0,50 | ||
FC Empoli U19 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (18.06.2017) | 36 | 1,97 | ||
Italien U17 Trainer | 15/16 (13.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 19 | 1,63 | ||
Unione Venezia Trainer | 13/14 (03.07.2013) | 14/15 (19.10.2014) | 43 | 1,26 | ||
Vicenza Trainer | 12/13 (28.01.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 19 | 1,21 | ||
Calcio Padova Trainer | 10/11 (15.03.2011) | 11/12 (10.06.2012) | 59 | 1,63 | ||
Padova U19 Trainer | 09/10 (16.07.2009) | 10/11 (14.03.2011) | 45 | 0,87 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.07.2009 | Treviso | Karriereende | 150 Tsd. € | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | UC AlbinoLeffe | Treviso | 300 Tsd. € | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Perugia | UC AlbinoLeffe | 300 Tsd. € | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Catanzaro | Perugia | 300 Tsd. € | ? | |||||
04/05 | 10.07.2004 | Vicenza | Catanzaro | - | ? | |||||
03/04 | 31.12.2003 | Uralan | Vicenza | - | Leih-Ende | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Vicenza | Uralan | - | Leihe | |||||
00/01 | 01.01.2001 | FC Bologna | Vicenza | - | ? | |||||
99/00 | 01.01.2000 | AC Venezia 1907 | FC Bologna | - | ? | |||||
96/97 | 01.12.1996 | Vicenza | AC Venezia 1907 | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Torino | Vicenza | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Vicenza | Torino | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Juventus Turin | Vicenza | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Juventus U19 | Juventus Turin | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |