Alessandro Dal Canto
empolicalcio.net
- Geb./Alter: 10.03.1975 (49)
- Geburtsort: Castelfranco Veneto
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,95 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Treviso
Karriereende :
01.07.2009
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrarese Trainer | 22/23 (11.07.2022) | 23/24 (16.01.2024) | 22/23 (11.07.2022) / 23/24 (16.01.2024) | 554 Tage | 62 | 28 | 13 | 21 | 43 | 1,26 : 1,06 | 1,56 | 62 / 1,56 | ||
Viterbese Trainer | 21/22 (06.03.2022) | 21/22 (23.06.2022) | 21/22 (06.03.2022) / 21/22 (23.06.2022) | 109 Tage | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 1,60 : 1,10 | 1,60 | 10 / 1,60 | ||
Viterbese Trainer | 21/22 (10.05.2021) | 21/22 (04.10.2021) | 21/22 (10.05.2021) / 21/22 (04.10.2021) | 147 Tage | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1,33 : 1,67 | 1,00 | 9 / 1,00 | ||
AS Livorno Trainer | 20/21 (16.09.2020) | 20/21 (01.03.2021) | 20/21 (16.09.2020) / 20/21 (01.03.2021) | 166 Tage | 28 | 5 | 9 | 14 | 35 | 0,96 : 1,39 | 0,86 | 28 / 0,86 | ||
Robur Siena Trainer | 19/20 (04.07.2019) | 19/20 (14.08.2020) | 19/20 (04.07.2019) / 19/20 (14.08.2020) | 407 Tage | 34 | 14 | 10 | 10 | 33 | 1,29 : 1,09 | 1,53 | 34 / 1,53 | ||
Arezzo Trainer | 17/18 (13.06.2018) | 18/19 (27.06.2019) | 17/18 (13.06.2018) / 18/19 (27.06.2019) | 379 Tage | 44 | 18 | 18 | 8 | 32 | 1,39 : 0,98 | 1,64 | 44 / 1,64 | ||
Juventus U19 Trainer | 17/18 (19.06.2017) | 17/18 (12.06.2018) | 17/18 (19.06.2017) / 17/18 (12.06.2018) | 358 Tage | 40 | 18 | 9 | 13 | 34 | 1,53 : 1,28 | 1,58 | 40 / 1,58 | ||
Juventus YL Trainer | 17/18 (19.06.2017) | 17/18 (12.06.2018) | 17/18 (19.06.2017) / 17/18 (12.06.2018) | 358 Tage | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0,67 : 1,83 | 0,50 | 6 / 0,50 | ||
FC Empoli U19 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (18.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (18.06.2017) | 352 Tage | 36 | 22 | 5 | 9 | 29 | 2,53 : 1,44 | 1,97 | 36 / 1,97 | ||
Italien U17 Trainer | 15/16 (13.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (13.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 353 Tage | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 1,47 : 1,32 | 1,63 | 19 / 1,63 | ||
Unione Venezia Trainer | 13/14 (03.07.2013) | 14/15 (19.10.2014) | 13/14 (03.07.2013) / 14/15 (19.10.2014) | 473 Tage | 43 | 16 | 6 | 21 | 48 | 1,44 : 1,47 | 1,26 | 43 / 1,26 | ||
Vicenza Trainer | 12/13 (28.01.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (28.01.2013) / 12/13 (30.06.2013) | 153 Tage | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 0,79 : 1,21 | 1,21 | 19 / 1,21 | ||
Calcio Padova Trainer | 10/11 (15.03.2011) | 11/12 (10.06.2012) | 10/11 (15.03.2011) / 11/12 (10.06.2012) | 453 Tage | 59 | 27 | 15 | 17 | 40 | 1,47 : 1,29 | 1,63 | 59 / 1,63 | ||
Padova U19 Trainer | 09/10 (16.07.2009) | 10/11 (14.03.2011) | 09/10 (16.07.2009) / 10/11 (14.03.2011) | 606 Tage | 45 | 10 | 9 | 26 | 51 | 0,89 : 1,69 | 0,87 | 45 / 0,87 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.07.2009 | Treviso | Karriereende | 150 Tsd. € | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | UC AlbinoLeffe | Treviso | 300 Tsd. € | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Perugia | UC AlbinoLeffe | 300 Tsd. € | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Catanzaro | Perugia | 300 Tsd. € | ? | |||||
04/05 | 10.07.2004 | Vicenza | Catanzaro | - | ? | |||||
03/04 | 31.12.2003 | Uralan | Vicenza | - | Leih-Ende | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Vicenza | Uralan | - | Leihe | |||||
00/01 | 01.01.2001 | FC Bologna | Vicenza | - | ? | |||||
99/00 | 01.01.2000 | AC Venezia 1907 | FC Bologna | - | ? | |||||
96/97 | 01.12.1996 | Vicenza | AC Venezia 1907 | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Torino | Vicenza | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Vicenza | Torino | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Juventus Turin | Vicenza | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Juventus U19 | Juventus Turin | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |