Aleksey Polyakov
torpedo.ru
- Geb./Alter: 28.02.1974 (50)
- Geburtsort: Shebekino, Belgorod ...
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Trainerlizenz : B-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Lokomotiv 2
Meiste Spiele für :
KS Samara
Karriereende :
01.07.2012
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Loko Torwart-Trainer | 23/24 (18.12.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Nikita Gunderin (23 Spiele), Aleksey Nosnikov (1 Spiel) | ||||||
Loko Moskau II Torwart-Trainer | 20/21 (04.04.2021) | 23/24 (17.12.2023) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Maksim Mishatkin (64 Spiele), Vyacheslav Vashkevich (19 Spiele), Sergey Efimov (1 Spiel) | ||||||
Torpedo Moskau Torwart-Trainer | 19/20 (11.01.2020) | 20/21 (30.03.2021) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Sergey Ignashevich (35 Spiele), Aleksandr Borodyuk (2 Spiele) | ||||||
Loko-Kazanka M. Torwart-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (24.01.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Denis Klyuev (42 Spiele) | ||||||
Loko Moskau Torwart-Trainer | 16/17 (15.09.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Yuriy Semin (29 Spiele) | ||||||
Lokomotiv 2 Torwart-Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 12/13 (07.03.2013) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Vladimir Kazakov (30 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | 01.07.2012 | Lokomotiv 2 | Karriereende | 50 Tsd. € | - | |||||
11/12 | 24.01.2011 | Tom Tomsk | Lokomotiv 2 | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.01.2009 | Loko Moskau | Tom Tomsk | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.12.2008 | Luch-Energia | Loko Moskau | 300 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
08/09 | 01.08.2008 | Loko Moskau | Luch-Energia | 300 Tsd. € | Leihe | |||||
04/05 | 01.01.2005 | KS Samara | Loko Moskau | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Loko Moskau | KS Samara | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Neftekhimik | Loko Moskau | - | ? | |||||
97/98 | 01.01.1998 | Lok Moskau II | Neftekhimik | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Salyut Belgorod | Lok Moskau II | - | ? | |||||
92/93 | 01.01.1993 | Belgorod Youth | Salyut Belgorod | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |