Name im Heimatland: | Alberto Valentim do Carmo Neto |
---|---|
Geb./Alter: | 22.03.1975 (49) |
Geburtsort: | Oliveira |
Nationalität: | Brasilien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,29 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Alberto Valentim
imago images
- Geb./Alter: 22.03.1975 (49)
- Geburtsort: Oliveira
- Staatsbürgerschaft: Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,29 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Atlético-PR
Karriereende :
01.01.2010
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituano-SP Trainer | 23/24 (29.02.2024) | vsl. - | 31 | 0,90 | ||
Atlético-GO Trainer | 22/23 (05.05.2023) | 23/24 (11.07.2023) | 12 | 1,25 | ||
CSA Trainer | 21/22 (17.06.2022) | 22/23 (08.08.2022) | 10 | 0,70 | ||
Athletico-PR Trainer | 21/22 (05.10.2021) | 21/22 (10.04.2022) | 36 | 1,25 | ||
Cuiabá-MT Trainer | 20/21 (07.04.2021) | 20/21 (30.05.2021) | 10 | 2,40 | ||
Botafogo Trainer | 19/20 (15.10.2019) | 19/20 (10.02.2020) | 18 | 1,28 | ||
Avaí-SC Trainer | 18/19 (18.06.2019) | 19/20 (12.10.2019) | 15 | 0,87 | ||
Vasco da Gama Trainer | 18/19 (27.08.2018) | 18/19 (21.04.2019) | 42 | 1,52 | ||
Pyramids FC Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (16.08.2018) | 3 | 2,33 | ||
Botafogo Trainer | 17/18 (12.02.2018) | 17/18 (19.06.2018) | 25 | 1,60 | ||
Palmeiras Interimstrainer | 17/18 (13.10.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 11 | 1,73 | ||
Palmeiras Co-Trainer | 16/17 (24.06.2017) | 17/18 (13.10.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Cuca (22 Spiele) | ||||||
RB Brasil Trainer | 16/17 (05.12.2016) | 16/17 (30.04.2017) | 15 | 1,07 | ||
Palmeiras Interimstrainer | 15/16 (11.03.2016) | 15/16 (14.03.2016) | 1 | 3,00 | ||
Palmeiras Interimstrainer | 13/14 (09.05.2014) | 13/14 (02.06.2014) | 7 | 1,86 | ||
Palmeiras Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 16/17 (02.12.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Cuca (52 Spiele), Marcelo Oliveira (51 Spiele), Oswaldo de Oliveira (29 Spiele), Gilson Kleina (23 Spiele), Dorival Júnior (20 Spiele), Ricardo Gareca (12 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.01.2010 | Atlético-PR | Karriereende | 100 Tsd. € | - | |||||
08/09 | 01.08.2008 | AC Siena | Atlético-PR | 450 Tsd. € | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Udinese | AC Siena | 800 Tsd. € | ? | |||||
04/05 | 30.06.2005 | AC Siena | Udinese | 800 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
04/05 | 31.01.2005 | Udinese | AC Siena | 800 Tsd. € | Leihe | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Atlético-PR | Udinese | - | ? | |||||
98/99 | 01.12.1998 | Flamengo | Atlético-PR | - | Leih-Ende | |||||
97/98 | 01.06.1998 | Atlético-PR | Flamengo | - | Leihe | |||||
97/98 | 01.05.1998 | FC São Paulo | Atlético-PR | - | Leih-Ende | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Atlético-PR | FC São Paulo | - | Leihe | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Guarani | Atlético-PR | - | ? | |||||
92/93 | 01.01.1993 | Guarani-SP U20 | Guarani | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |