Alberto Valentim
imago images
- Geb./Alter: 22.03.1975 (49)
- Geburtsort: Oliveira
- Staatsbürgerschaft: Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,29 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Atlético-PR
Karriereende :
01.01.2010
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ituano-SP Trainer | 23/24 (29.02.2024) | vsl. - | 23/24 (29.02.2024) / vsl. - | 206 Tage | 31 | 8 | 4 | 19 | 43 | 1,13 : 1,74 | 0,90 | 31 / 0,90 | ||
Atlético-GO Trainer | 22/23 (05.05.2023) | 23/24 (11.07.2023) | 22/23 (05.05.2023) / 23/24 (11.07.2023) | 67 Tage | 12 | 3 | 6 | 3 | 25 | 1,00 : 1,50 | 1,25 | 12 / 1,25 | ||
CSA Trainer | 21/22 (17.06.2022) | 22/23 (08.08.2022) | 21/22 (17.06.2022) / 22/23 (08.08.2022) | 52 Tage | 10 | 1 | 4 | 5 | 33 | 0,60 : 1,20 | 0,70 | 10 / 0,70 | ||
Athletico-PR Trainer | 21/22 (05.10.2021) | 21/22 (10.04.2022) | 21/22 (05.10.2021) / 21/22 (10.04.2022) | 187 Tage | 36 | 11 | 12 | 13 | 56 | 1,22 : 1,17 | 1,25 | 36 / 1,25 | ||
Cuiabá-MT Trainer | 20/21 (07.04.2021) | 20/21 (30.05.2021) | 20/21 (07.04.2021) / 20/21 (30.05.2021) | 53 Tage | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 1,70 : 0,50 | 2,40 | 10 / 2,40 | ||
Botafogo Trainer | 19/20 (15.10.2019) | 19/20 (10.02.2020) | 19/20 (15.10.2019) / 19/20 (10.02.2020) | 118 Tage | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 0,89 : 1,33 | 1,28 | 18 / 1,28 | ||
Avaí-SC Trainer | 18/19 (18.06.2019) | 19/20 (12.10.2019) | 18/19 (18.06.2019) / 19/20 (12.10.2019) | 116 Tage | 15 | 3 | 4 | 8 | 32 | 0,60 : 1,67 | 0,87 | 15 / 0,87 | ||
Vasco da Gama Trainer | 18/19 (27.08.2018) | 18/19 (21.04.2019) | 18/19 (27.08.2018) / 18/19 (21.04.2019) | 237 Tage | 42 | 18 | 10 | 14 | 50 | 1,17 : 1,02 | 1,52 | 42 / 1,52 | ||
Pyramids FC Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (16.08.2018) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (16.08.2018) | 46 Tage | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1,33 : 0,67 | 2,33 | 3 / 2,33 | ||
Botafogo Trainer | 17/18 (12.02.2018) | 17/18 (19.06.2018) | 17/18 (12.02.2018) / 17/18 (19.06.2018) | 127 Tage | 25 | 11 | 7 | 7 | 31 | 1,48 : 1,32 | 1,60 | 25 / 1,60 | ||
Palmeiras Interimstrainer | 17/18 (13.10.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 17/18 (13.10.2017) / 17/18 (31.12.2017) | 79 Tage | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 2,09 : 1,45 | 1,73 | 11 / 1,73 | ||
Palmeiras Co-Trainer | 16/17 (24.06.2017) | 17/18 (13.10.2017) | 16/17 (24.06.2017) / 17/18 (13.10.2017) | 111 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Cuca (22 Spiele) | ||||||||||||||
RB Brasil Trainer | 16/17 (05.12.2016) | 16/17 (30.04.2017) | 16/17 (05.12.2016) / 16/17 (30.04.2017) | 146 Tage | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 1,27 : 1,47 | 1,07 | 15 / 1,07 | ||
Palmeiras Interimstrainer | 15/16 (11.03.2016) | 15/16 (14.03.2016) | 15/16 (11.03.2016) / 15/16 (14.03.2016) | 3 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | ||
Palmeiras Interimstrainer | 13/14 (09.05.2014) | 13/14 (02.06.2014) | 13/14 (09.05.2014) / 13/14 (02.06.2014) | 24 Tage | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1,00 : 0,57 | 1,86 | 7 / 1,86 | ||
Palmeiras Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 16/17 (02.12.2016) | 13/14 (01.01.2014) / 16/17 (02.12.2016) | 1066 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Cuca (52 Spiele), Marcelo Oliveira (51 Spiele), Oswaldo de Oliveira (29 Spiele), Gilson Kleina (23 Spiele), Dorival Júnior (20 Spiele), Ricardo Gareca (12 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.01.2010 | Atlético-PR | Karriereende | 100 Tsd. € | - | |||||
08/09 | 01.08.2008 | AC Siena | Atlético-PR | 450 Tsd. € | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Udinese | AC Siena | 800 Tsd. € | ? | |||||
04/05 | 30.06.2005 | AC Siena | Udinese | 800 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
04/05 | 31.01.2005 | Udinese | AC Siena | 800 Tsd. € | Leihe | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Atlético-PR | Udinese | - | ? | |||||
98/99 | 01.12.1998 | Flamengo | Atlético-PR | - | Leih-Ende | |||||
97/98 | 01.06.1998 | Atlético-PR | Flamengo | - | Leihe | |||||
97/98 | 01.05.1998 | FC São Paulo | Atlético-PR | - | Leih-Ende | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Atlético-PR | FC São Paulo | - | Leihe | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Guarani | Atlético-PR | - | ? | |||||
92/93 | 01.01.1993 | Guarani-SP U20 | Guarani | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |